EP0044059 - Procédé de teinture à l'état de gel d'articles fibreux en polymères d'acrylonitrile filés au mouillé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.01.1987 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.01.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.03.1987 [1987/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1982/03] | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hähnke, Manfred, Dr. Behringstrasse 13 D-6233 Kelkheim (Taunus) / DE | 02 /
Mohr, Reinhard, Dr. Rohrstrasse 34 D-6050 Offenbach am Main / DE | 03 /
Hohmann, Kurt Am Forsthaus Gravenbruch 55 D-6078 Neu-Isenburg / DE | [1982/03] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81105428.7 | 11.07.1981 | [1982/03] | Numéro de priorité, date | DE19803026948 | 16.07.1980 Format original publié: DE 3026948 | [1982/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0044059 | Date: | 20.01.1982 | Langue: | DE | [1982/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0044059 | Date: | 12.03.1986 | Langue: | DE | [1986/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.11.1981 | Classification | IPC: | D06P3/70, D06P1/41, D06F1/06, D01F6/18, // C09B44/00, C09B69/00, C09B23/16, C09B26/04, C09B57/06 | [1982/03] | CPC: |
D06P3/702 (EP,US);
D06P3/70 (KR);
C09B69/001 (EP,US);
D01F1/06 (EP,US);
D01F6/18 (EP,US);
Y10S8/927 (US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1982/03] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Färben von Fasergut aus nassgesponnenen Acrylnitril-Polymerisaten im Gelzustand | [1982/03] | Anglais: | Process for the dyeing in a gel state of fibrous articles of wet-spun acrylonitrile polymers | [1982/03] | Français: | Procédé de teinture à l'état de gel d'articles fibreux en polymères d'acrylonitrile filés au mouillé | [1982/03] | Procédure d'examen | 17.07.1982 | Requête en examen déposée [1982/39] | 21.10.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.10.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 06.02.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 11.09.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.1985 | Taxe de délivrance payée | 07.12.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/12] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.05.1984 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.05.1984 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.08.1984 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | FR980700 [ ] (AMERICAN CYANAMID CO); | GB673738 [ ] (AMERICAN CYANAMID CO); | DE1269092 [ ] (PETER AG KONRAD); | DE2063179 [ ]; | FR2072020 [ ] (CIBA GEIGY AG [CH]); | GB1257652 [ ]; | DE2141987 [ ] (BAYER AG); | DE2459564 [ ] (HOECHST AG); | FR2345553 [ ] (CIBA GEIGY AG [CH]); | DE2823169 [ ] (HOECHST AG); | DE2822912 [ ] (HOECHST AG); | GB1568767 [ ] (SANDOZ LTD); | EP0015232 [ ] (CIBA GEIGY AG [CH]); | EP0015872 [ ] (CIBA GEIGY AG [CH]); | GB2048963 [ ] (ICI LTD); | EP0029136 [ ] (HOECHST AG [DE]) | Examen | DE2241259 | GB2017156 | EP0014678 |