EP0033248 - Toner magnétique et procédé de développement l'utilisant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.01.1987 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.1987 [1987/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xerox Corporation Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | [N/P] |
Précédent [1981/31] | Pour tous les Etats désignés XEROX CORPORATION Xerox Square - 020 Rochester New York 14644 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gaudioso, Stephen L. 1077 Everwild View Webster New York / US | [1981/31] | Mandataire(s) | Weatherald, Keith Baynes, et al Rank Xerox Limited Patent Department 364 Euston Road London NW1 3BL / GB | [1985/16] |
Précédent [1981/31] | Prior, Nicholas J. European Patent Attorney Rank Xerox Patent Department 338 Euston Road London NW1 3BH / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81300371.2 | 28.01.1981 | [1981/31] | Numéro de priorité, date | US19800115974 | 28.01.1980 Format original publié: US 115974 | US19800115973 | 28.01.1980 Format original publié: US 115973 | [1981/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0033248 | Date: | 05.08.1981 | Langue: | EN | [1981/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0033248 | Date: | 19.03.1986 | Langue: | EN | [1986/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.1981 | Classification | IPC: | G03G9/10, G03G9/00, G03G19/00 | [1981/31] | CPC: |
G03G9/0833 (EP);
G03G9/0832 (EP);
G03G9/08755 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1981/31] | Titre | Allemand: | Magnetischer Toner und ihn verwendendes Entwicklungsverfahren | [1981/31] | Anglais: | Magnetic toner and method for developing using same | [1981/31] | Français: | Toner magnétique et procédé de développement l'utilisant | [1981/31] | Procédure d'examen | 05.10.1981 | Requête en examen déposée [1981/50] | 19.11.1982 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.05.1983 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.09.1983 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.02.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.04.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.08.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.02.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 19.08.1985 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.10.1985 | Taxe de délivrance payée | 17.10.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP84201209.8 / EP0136744 | Opposition(s) | 20.12.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.12.1982 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.12.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.12.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Examen | US3627682 | US3590000 |