EP0082907 - Dispositif d'accouplement pour la commande des cadres d'un métier à tisser [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.09.1983 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | [N/P] |
Précédent [1983/27] | Pour tous les Etats désignés GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT Zürcherstrasse 9 CH-8401 Winterthur / CH | Inventeur(s) | 01 /
Hintsch, Otto, Dr. Grundackerstrasse 5 CH-8304 Wallisellen / CH | [1983/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 81810518.1 | 28.12.1981 | [1983/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0082907 | Date: | 06.07.1983 | Langue: | DE | [1983/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.09.1982 | Classification | IPC: | D03C1/00 | [1983/27] | CPC: |
D03C1/00 (EP)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, IT, LI [1983/35] |
Précédent [1983/27] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Titre | Allemand: | Kupplungsanordnung zum Steuern der Schäfte einer Webmaschine | [1983/27] | Anglais: | Coupling-system for operating the heald frames in a loom | [1983/27] | Français: | Dispositif d'accouplement pour la commande des cadres d'un métier à tisser | [1983/27] | Dossier détruit : | 18.06.1989 | Procédure d'examen | 30.12.1981 | Requête en examen déposée [1983/27] | 24.03.1983 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, GB, LU, NL, SE | 03.06.1983 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 19.08.1983 | Demande retirée par le demandeur [1983/46] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 28.12.1982 | AT   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | BE   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | GB   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | LU   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | NL   M02   Pas encore payé | 28.12.1982 | SE   M02   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH543127 ; | [A]CH473251 ; | [A]DE2412958 ; | [L]EP0047791 ; | [A]DE2741200 |