EP0050600 - Dispositif pour lubrifier des rails [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.04.1986 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.09.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 31.10.2007 [2007/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AB ERIK BOHLIN Gardsvägen 2 S-171 52 Solna / SE | [1982/17] | Inventeur(s) | 01 /
Wedlin, Per Helsingörsgatan 22 S-163 42 Solna / SE | [1982/17] | Mandataire(s) | Nordén, J. Ake Stockholms Patentbyra Zacco AB Box 23101 104 35 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1982/17] | Nordén, Ake Oscar Grahn Patentbyra AB Box 19540 S-104 32 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 81850173.6 | 30.09.1981 | [1982/17] | Numéro de priorité, date | SE19800007317 | 17.10.1980 Format original publié: SE 8007317 | [1982/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0050600 | Date: | 28.04.1982 | Langue: | EN | [1982/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0050600 | Date: | 22.05.1985 | Langue: | EN | [1985/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.1982 | Classification | IPC: | B61K3/02 | [1982/17] | CPC: |
B61K3/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1982/17] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Schmieren von Schienen | [1982/17] | Anglais: | Apparatus for lubrication of rails | [1982/17] | Français: | Dispositif pour lubrifier des rails | [1982/17] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure d'examen | 25.10.1982 | Requête en examen déposée [1983/01] | 09.02.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.06.1984 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.1984 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 06.11.1984 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.01.1985 | Taxe de délivrance payée | 07.01.1985 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.02.1986 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1986/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.08.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.1983 | 03   M06   Taxe payée le   30.11.1983 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.05.1985 | CH | 22.05.1985 | IT | 22.05.1985 | LI | 22.05.1985 | [1999/42] |
Précédent [1989/18] | AT | 22.05.1985 | |
CH | 22.05.1985 | ||
LI | 22.05.1985 | ||
Précédent [1986/45] | AT | 22.05.1985 | Citations: | Recherche | CH101537 [ ] (STAEDTISCHE STRASSENBAHNEN BER [CH]); | AU447787B [ ]; | DE2353912 [ ] (LIMON FLUHME & CO DE) |