EP0064057 - PROCEDE ET DISPOSITIF DE FABRICATION DE RECIPIENTS EN PLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.09.1987 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.04.1989 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 07.06.1989 [1989/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAXTER TRAVENOL LABORATORIES, INC. One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015 / US | [1982/45] | Inventeur(s) | 01 /
NORTON, William W. 51 Kings Cross Drive Lincolnshire, IL 60015 / US | [1982/45] | Mandataire(s) | MacGregor, Gordon, et al Eric Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | [N/P] |
Précédent [1982/45] | MacGregor, Gordon, et al ERIC POTTER CLARKSON St. Mary's Court St. Mary's Gate Nottingham, NG1 1LE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 81902547.9 | 08.09.1981 | [1982/45] | WO1981US01195 | Numéro de priorité, date | US19800205789 | 10.11.1980 Format original publié: US 205789 | [1982/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8201682 | Date: | 27.05.1982 | [1982/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0064057 | Date: | 10.11.1982 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.05.1982, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1982/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0064057 | Date: | 26.11.1986 | Langue: | EN | [1986/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.1984 | Classification | IPC: | B31B35/60, B31B41/00, B31B1/84 | [1982/45] | CPC: |
A61J1/10 (EP,US);
B31B70/844 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, LI [1982/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFBEHÄLTERN | [1982/45] | Anglais: | PROCESS AND APPARATUS FOR MANUFACTURING PLASTIC CONTAINERS | [1982/45] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE FABRICATION DE RECIPIENTS EN PLASTIQUE | [1982/45] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 30.06.1982 | Taxe nationale de base payée | 30.06.1982 | Taxe de recherche payée | 30.06.1982 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.06.1982 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.06.1982 | Requête en examen déposée [1982/45] | 15.12.1982 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 25.02.1983 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 11.04.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.10.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.12.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 25.03.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.1986 | Taxe de délivrance payée | 30.04.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.08.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.06.1983 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.06.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.08.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CH | 26.11.1986 | LI | 26.11.1986 | [1989/23] | Citations: | Recherche | [A]GB796913 (FENWAL LAB INC); | [A]FR1306328 ; | [A]FR2225351 (THIMONNIER & CIE [FR]) | Recherche internationale | US3069303 [ ] (SCHOLLE WILLIAM R); | [A]US3283671 (CAMPBELL JR CLAUDE N); | US3868891 [ ] (PARISH FRANK T); | US4027577 [ ] (THOMPSON JOHN A, et al); | [A]US4166412 (VERSTEEGE ARNOLDUS J [NL]) |