EP0073034 - Procédé de préparation d'un élastomère d'uréthane [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.10.1987 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.06.2008 | Changement - mandataire | publié le 16.07.2008 [2008/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DATAPRODUCTS CORPORATION 6200 Canoga Avenue Woodland Hills California 91365 / US | [N/P] |
Précédent [1983/09] | Pour tous les Etats désignés DATAPRODUCTS CORPORATION 6200 Canoga Avenue Woodland Hills California 91365 / US | Inventeur(s) | 01 /
Slagel, Edwin Charles 2475, North Medina Avenue Simi Valley California 93063 / US | [1983/09] | Mandataire(s) | Zenz, Joachim Klaus, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Rüttenscheider Strasse 2 45128 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [2008/29] | Zenz, Joachim Klaus, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Huyssenallee 58-64 45128 Essen / DE | ||
Précédent [1983/09] | Zenz, Joachim Klaus, Dipl.-Ing., et al Am Ruhrstein 1 D-45133 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82107638.7 | 20.08.1982 | [1983/09] | Numéro de priorité, date | US19810294716 | 20.08.1981 Format original publié: US 294716 | [1983/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0073034 | Date: | 02.03.1983 | Langue: | EN | [1983/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0073034 | Date: | 30.12.1986 | Langue: | EN | [1986/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.01.1983 | Classification | IPC: | C08G18/76, C08G18/10, C08G18/32 | [1986/52] | CPC: |
C08G18/7621 (EP,US);
B41N1/22 (EP,US);
C08G18/10 (EP,US)
| C-Set: |
C08G18/10, C08G18/3243 (EP,US)
|
Précédent IPC [1983/09] | C08G18/76, C08G18/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1983/09] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines Urethan Elastomers | [1983/09] | Anglais: | A process for making a urethane elastomer | [1983/09] | Français: | Procédé de préparation d'un élastomère d'uréthane | [1983/09] | Procédure d'examen | 03.08.1983 | Requête en examen déposée [1983/41] | 02.11.1984 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.05.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.11.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.03.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 25.06.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.09.1986 | Taxe de délivrance payée | 20.09.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.10.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.08.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.08.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP7938399 ; | [X]US3316285 (CLEVELAND THOMAS H); | [Y]US3034791 (GALLAGHER RICHARD J); | [Y]US3142652 (PACE HENRY A); | [A]FR2264005 (POLAROID CORP [US]) | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 91, no. 10, September 1979, page 47, no. 75527q, Columbus Ohio (USA); & JP - A - 79 38 399 (IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) (22-03-1979), & JP7938399 A 00000000 |