EP0083092 - Blindage isolant pour une installation de commutation et de répartition moyenne tension [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/27] | Blindage isolant pour élément d'installation d'une installation de commutation et de répartition moyenne tension | ||
[1989/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.03.1990 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [1988/40] | Pour tous les Etats désignés Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | ||
Précédent [1983/27] | Pour tous les Etats désignés BROWN, BOVERI & CIE Aktiengesellschaft Kallstadter Strasse 1 D-68309 Mannheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
Krämer, Wilhelm Hegelstrasse 2 D-6902 Sandhausen / DE | [1983/27] | Mandataire(s) | Rupprecht, Klaus, et al c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Rupprecht, Klaus, et al c/o ABB Patent GmbH Postfach 10 03 51 68128 Mannheim / DE | ||
Précédent [1989/14] | Rupprecht, Klaus, Dipl.-Ing., et al c/o ABB Patent GmbH, Postfach 10 03 51 D-68128 Mannheim / DE | ||
Précédent [1989/05] | Kempe, Wolfgang, Dr. c/o BROWN, BOVERI & CIE AG ZPT Postfach 351 D-6800 Mannheim 31 / DE | ||
Précédent [1983/27] | Kempe, Wolfgang, Dr. c/o BROWN, BOVERI & CIE AG ZPT Postfach 351 D-6800 Mannheim 1 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82111982.3 | 23.12.1982 | [1983/27] | Numéro de priorité, date | DE19813151406 | 24.12.1981 Format original publié: DE 3151406 | [1983/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0083092 | Date: | 06.07.1983 | Langue: | DE | [1983/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0083092 | Date: | 02.01.1986 | Langue: | DE | [1986/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0083092 | Date: | 03.05.1989 | Langue: | DE | [1989/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.10.1985 | Classification | IPC: | H02B13/00, H02B13/02 | [1983/27] | CPC: |
H02B13/045 (EP);
H02B13/01 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, LI, NL, SE [1983/27] | Titre | Allemand: | Kapselung einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage | [1989/18] | Anglais: | Shield for medium voltage switchgear and distribution plant | [1989/18] | Français: | Blindage isolant pour une installation de commutation et de répartition moyenne tension | [1989/18] |
Précédent [1983/27] | Isolierstoffkapselung für Anlagenteile einer elektrischen Mittelspannungsschalt- und -verteileranlage | ||
Précédent [1983/27] | Isolating shield for medium voltage switchgear and distribution plant parts | ||
Précédent [1983/27] | Blindage isolant pour élément d'installation d'une installation de commutation et de répartition moyenne tension | Procédure d'examen | 19.02.1986 | Requête en examen déposée [1986/17] | 28.04.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.09.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.1987 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.03.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.04.1988 | Taxe de délivrance payée | 06.04.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Recours après examen | 08.07.1988 | Recours reçu | Opposition(s) | 06.02.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/18] | Requête en poursuite de la procédure de: | 05.07.1988 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 15.07.1988 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 12.09.1988 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.09.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.11.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR1261840 (COQ NV); | [A]DE2804607 (DRIESCHER SPEZIALFAB FRITZ) |