EP0091946 - DISPOSITIFS PERMETTANT DE CONSERVER L'UNITE D'ECOULEMENT D'UN MILIEU EN ECOULEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.06.1988 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.03.1989 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 10.05.1989 [1989/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés WHEELER, Gary O. 1080 Vallejo Circle Costa Mesa, CA 92626 / US | [1983/43] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1983/43] | Mandataire(s) | Madgwick, Paul Roland, et al Ladas & Parry Altheimer Eck 2 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/43] | Madgwick, Paul Roland, et al Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 82903414.9 | 01.10.1982 | [1983/43] | WO1982US01431 | Numéro de priorité, date | US19810314735 | 26.10.1981 Format original publié: US 314735 | [1983/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO8301421 | Date: | 28.04.1983 | [1983/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0091946 | Date: | 26.10.1983 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.04.1983, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1983/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0091946 | Date: | 19.08.1987 | Langue: | EN | [1987/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.03.1984 | Classification | IPC: | B62D35/00, B64C23/06 | [1987/34] | CPC: |
B62D35/00 (EP,US);
F24F13/00 (KR);
F05B2240/3062 (EP)
|
Précédent IPC [1983/43] | B62D35/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1983/43] | Titre | Allemand: | MITTEL ZUR AUFRECHTHALTUNG DES FLIESSENS IN EINEM FLIESSENDEM MEDIUMS | [1983/43] | Anglais: | MEANS FOR MAINTAINING ATTACHED FLOW OF A FLOWING MEDIUM | [1983/43] | Français: | DISPOSITIFS PERMETTANT DE CONSERVER L'UNITE D'ECOULEMENT D'UN MILIEU EN ECOULEMENT | [1983/43] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.1983 | Taxe nationale de base payée | 19.07.1983 | Taxe de recherche payée | 19.07.1983 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.10.1983 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.10.1983 | Requête en examen déposée [1984/02] | 22.02.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 24.09.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 02.05.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.1986 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.01.1987 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.1987 | Taxe de délivrance payée | 08.04.1987 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.05.1988 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1988/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.1984 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.10.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.12.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1986 | 05   M06   Taxe payée le   17.12.1986 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 31.08.1987 | [1989/19] | Citations: | Recherche | [XD]US2800291 (VERYAN STEPHENS ARTHUR); | [X]GB922900 (POWER JETS RES & DEV LTD); | [Y]GB1452670 (WITH BROR) | Recherche internationale | [A]US3672718 (BROYER ROBERT); | [Y]US3910623 (MCKEEN JOSEPH E); | [Y]US4268892 (PFEIFFER PETER, et al); | [YP]US4343506 (SALTZMAN EDWIN J) | Examen | - WOLF HEINRICH HUCHO - AERODYNAMIK DES AUTOMOBILS- WÜRZBURG 1981, p. 268,269 |