EP0086431 - Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1983/34] | Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation | ||
[1983/34] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 10.04.1990 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/34] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Précédent [1983/34] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Lischke, Burkhard, Prof. Dr. Ing. In der Heuluss 13 D-8000 München 82 / DE | 02 /
Frosien, Jürgen, Dr. Ing. An der Ottosäule 18 D-8012 Ottobrunn / DE | 03 /
Plies, Erich, Dr. rer. nat. Deisenhofener Strasse 79 c D-8000 München 90 / DE | 04 /
Schmitt, Reinhold, Dipl.-Ing. Tucholskystrasse 18 D-8000 München 83 / DE | 05 /
Weyl, Reinhard, Dr. rer. nat. Waldstrasse 16 D-8019 Assling / DE | [1983/34] |
Précédent [1983/34] | 01 /
Lischke, Burkhard, Prof. Dr. Ing. In der Heuluss 13 D-8000 München 82 / DE | ||
02 /
Frosien, Jürgen, Dr. Ing. An der Ottosäule 18 D-8012 Ottobrunn / DE | |||
03 /
Plies, Erich, Dr. rer. nat. Deisenhofener Strasse 79 c D-8000 München 90 / DE | |||
04 /
Schmitt, Reinhold, Dipl.-Ing. Tucholskystrasse 18 D-8000 München 83 / DE | |||
05 /
Weyl, Reinhard, Dr. rer. nat. Waldstrasse 16 D-8019 Assling / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83101146.5 | 07.02.1983 | [1983/34] | Numéro de priorité, date | DE19823204897 | 12.02.1982 Format original publié: DE 3204897 | [1983/34] |
Précédent [1983/34] | DE19823204897 | 12.02.1982 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0086431 | Date: | 24.08.1983 | Langue: | DE | [1983/34] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0086431 | Date: | 01.08.1984 | Langue: | DE | [1984/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.05.1984 | Classification | IPC: | H01J37/06, H01J37/28 | [1983/34] | CPC: |
H01J37/06 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1983/34] |
Précédent [1983/34] | DE, FR, GB, NL | Titre | Allemand: | Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb | [1983/34] | Anglais: | Particle beam-generating system and method of using it | [1983/34] | Français: | Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation | [1983/34] |
Précédent [1983/34] | Korpuskularstrahlerzeugendes System und Verfahren zu seinem Betrieb | ||
Précédent [1983/34] | Particle beam-generating system and method of using it | ||
Précédent [1983/34] | Système générateur de faisceau de particules et méthode d'utilisation | Procédure dexamen | 24.08.1984 | Requête en examen déposée [1984/44] | 25.02.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.06.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.1986 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 03.10.1986 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.01.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 23.03.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.1988 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [1990/22] | 29.12.1988 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1990/22] | Recours après examen | 20.02.1989 | Recours reçu No. T0293/89 | 19.04.1989 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 14.02.1990 | Résultat de la procédure de recours : recours du déposant retiré | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.02.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB2052147 ; | [A]CH298287 ; | [A]US3358174 ; | [A]FR2274122 ; | [A]DE2705417 ; | [A]EP0036618 | [A] - JOURNAL OF PHYSICS E SCIENTIFIC INSTRUMENTS, Band 9, Nr. 11, November 1976, Seiten 1017-1019, London, GB. | [A] - RADIO ENGINEERING AND ELECTRONIC PHYSICS, Band 17, Nr. 10, Oktober 1972, Seiten 1798-1800, Washington, USA |