EP0087788 - Structure de montage pour appareillage électronique ou similaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.08.1987 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.08.1987 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.09.1987 [1987/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1983/36] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Suzuki, Tokkesi c/o NEC CORPORATION, 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108 / JP | [1986/52] |
Précédent [1986/48] | 01 /
Suzuki, Takeshi c/o NIPPON ELECTRIC COMPANY, LTD. c/o NEC CORPORATION, 33-1, Shiba 5-chome Tokyo 108 / JP | ||
Précédent [1983/36] | 01 /
Suzuki, Takeshi c/o NIPPON ELECTRIC COMPANY, LTD. 33-1, Shiba Gochome Minato-ku Tokyo / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1983/36] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 83101886.6 | 25.02.1983 | [1983/36] | Numéro de priorité, date | JP19820026910 | 26.02.1982 Format original publié: JP 2691082 | [1983/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0087788 | Date: | 07.09.1983 | Langue: | EN | [1983/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0087788 | Date: | 11.01.1984 | Langue: | EN | [1984/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0087788 | Date: | 08.10.1986 | Langue: | EN | [1986/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.11.1983 | Classification | IPC: | H05K7/14 | [1983/36] | CPC: |
H05K5/0204 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL, SE [1983/36] | Titre | Allemand: | Einbaustruktur für elektrisches Gerät oder dergleichen | [1983/36] | Anglais: | Mounting structure for electronic apparatus or the like | [1983/36] | Français: | Structure de montage pour appareillage électronique ou similaire | [1983/36] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 09.12.1983 | Requête en examen déposée [1984/07] | 29.03.1985 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.10.1985 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.1985 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 10.04.1986 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.06.1986 | Taxe de délivrance payée | 24.06.1986 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.07.1987 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1987/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.1985 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.02.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2871457 (JENCKS HAROLD S, et al); | [Y]FR2109686 (VOXSON SPA); | [A]BE693609 |