EP0135150 - Polyimides et un procédé pour leur préparation [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.06.1991 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.06.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 31.07.1991 [1991/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Précédent [1985/13] | Pour tous les Etats désignés BAYER AG D-51368 Leverkusen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Lindner, Christian, Dr. Riehler Strasse 200 D-5000 Köln 60 / DE | 02 /
Korte, Siegfried, Dr. Bamberger Strasse 6 D-5090 Leverkusen 1 / DE | 03 /
Stix, Wolfgang, Dr. Freudenbergstrasse 56b D-6901 Neckarsteinach / DE | 04 /
Süling, Carlhans, Dr. Carl-Leverkus-Strasse 10 D-5068 Odenthal / DE | 05 /
Ott, Karl-Heinz, Dr. Paul-Klee-Strasse 54 D-5090 Leverkusen / DE | [1985/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 84109742.1 | 16.08.1984 | [1985/13] | Numéro de priorité, date | DE19833330768 | 26.08.1983 Format original publié: DE 3330768 | [1985/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0135150 | Date: | 27.03.1985 | Langue: | DE | [1985/13] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0135150 | Date: | 07.09.1988 | Langue: | DE | [1988/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0135150 | Date: | 08.08.1990 | Langue: | DE | [1990/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.07.1988 | Classification | IPC: | C08G73/10 | [1985/13] | CPC: |
C08G73/12 (EP);
C08F222/404 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1985/13] | Titre | Allemand: | Neue Polyimide und ein Verfahren zu ihrer Herstellung | [1985/13] | Anglais: | Polyimides and a process for their preparation | [1985/13] | Français: | Polyimides et un procédé pour leur préparation | [1985/13] | Procédure d'examen | 16.08.1984 | Requête en examen déposée [1985/13] | 14.09.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.10.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 15.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.1990 | Taxe de délivrance payée | 31.03.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]SU584014 ; | [X]DE1795638 (GEN ELECTRIC) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 88, Nr. 12, 20. Maerz 1978, Seiten 25,26, Zusammenfassung Nr. 74889k, Columbus, Ohio, US; A.A. BERLIN et al.: "Polymerizable aromatic oligoimides"; & SU - A - 584 014, & OTKRYTYA, ISOBRET., PROM. OBRAZTSY, TOVARNYE ZNAKI 1977, 54(46), 56-57, & SU584014 A 00000000 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 76, Nr. 24, 12. Juni 1972, Seiten 2,3, Zusammenfassung Nr. 144580v, Columbus, Ohio, US; Y. MUSA et al.: "Synthesis of polyimides by photoaddition of bismaleimides to benzene", & J. POLYM. SCI., PART. A-1, 1972, 10(2), 319-327 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 81, Nr. 14, 7. Oktober 1985, Seiten 2,3, Zusammenfassung Nr. 78281j, Columbus, Ohio, US; B.A. ZHUBANOV et al.: "Diels-Alder condensation of mixed polyimides", & IZV. AKAD. NAUK. KAZ. SSR, SER. KHIM. 1974, 24(2), 78-81 |