EP0151703 - Filtre directionnel pour filtrer la lumière ambiante [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.11.1989 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.01.1990 [1990/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | [N/P] |
Précédent [1988/30] | Pour tous les Etats désignés ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | ||
Précédent [1985/34] | Pour tous les Etats désignés ALLIED CORPORATION Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.) Morristown New Jersey 07960 / US | Inventeur(s) | 01 /
Cohen, Richard Lawrence 81 Onyx Place Matawan New Jersey 07747 / US | [1985/34] | Mandataire(s) | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | [N/P] |
Précédent [1989/08] | Brock, Peter William Urquhart-Dykes & Lord 1 Richfield Place Richfield Avenue Reading RG1 8EQ Berkshire / GB | ||
Précédent [1988/30] | Brock, Peter William ALLIED-SIGNAL INC. Law Department 48 Leicester Square London WC2H 7LW / GB | ||
Précédent [1988/08] | Brock, Peter William UOP Processes International Corporation 48 Leicester Square London WC2H 7LW / GB | ||
Précédent [1985/34] | Brullé, Jean Division Technique Service Brevets Bendix Europe 126, rue de Stalingrad F-93700 Drancy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 84113661.7 | 13.11.1984 | [1985/34] | Numéro de priorité, date | US19830560689 | 12.12.1983 Format original publié: US 560689 | [1985/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0151703 | Date: | 21.08.1985 | Langue: | EN | [1985/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0151703 | Date: | 25.01.1989 | Langue: | EN | [1989/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.06.1985 | Classification | IPC: | G02B5/00, G02B6/08 | [1985/34] | CPC: |
G02B27/0101 (EP,US);
G02B5/00 (EP,US);
G02B6/08 (EP,US);
H01J29/896 (EP,US);
G02B2027/0118 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1985/34] | Titre | Allemand: | Richtfilter zur Filterung von Umgebungslicht | [1985/34] | Anglais: | Directional filter for filtering ambient light | [1985/34] | Français: | Filtre directionnel pour filtrer la lumière ambiante | [1985/34] | Dossier détruit : | 16.07.1996 | Procédure d'examen | 17.02.1986 | Requête en examen déposée [1986/17] | 14.04.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.08.1987 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.08.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.01.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.06.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.08.1988 | Taxe de délivrance payée | 12.08.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.10.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1990/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.10.1986 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]CH580285 (RAIMONDI RINALDO); | [Y]GB1008025 (GEORGES VALENSI); | [A]US2053173 (EUGENE ASTIMA); | [A]US3669789 (UTSUGI MIKIO, et al) |