EP0170157 - Colorants méthiniques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.07.1989 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.07.1989 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.09.1989 [1989/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1986/06] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Bergmann, Udo, Dr. Merckstrasse 26 D-6100 Darmstadt / DE | 02 /
Hahn, Erwin, Dr. Am Buechsenackerhang 31 D-6900 Heidelberg / DE | 03 /
Hansen, Guenther, Dr. Alwin-Mittasch-Platz 8 D-6700 Ludwigshafen / DE | [1986/06] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85108898.9 | 16.07.1985 | [1986/06] | Numéro de priorité, date | DE19843427200 | 24.07.1984 Format original publié: DE 3427200 | [1986/06] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0170157 | Date: | 05.02.1986 | Langue: | DE | [1986/06] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0170157 | Date: | 14.01.1987 | Langue: | DE | [1987/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0170157 | Date: | 05.10.1988 | Langue: | DE | [1988/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.1986 | Classification | IPC: | C07D333/26, C09B56/16, D06P3/52, D06P1/18, // C09B29/033 | [1986/06] | CPC: |
C09B56/16 (EP,US);
Y10S534/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1986/06] | Titre | Allemand: | Methinfarbstoffe | [1986/06] | Anglais: | Methine dyes | [1986/06] | Français: | Colorants méthiniques | [1986/06] | Procédure d'examen | 16.12.1986 | Requête en examen déposée [1987/07] | 14.01.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 25.02.1988 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 07.03.1988 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.06.1988 | Taxe de délivrance payée | 04.06.1988 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.07.1989 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1989/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.07.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE2759103 [ ] (BAYER AG); | CH631197 [ ] (ICI LTD [GB]) |