EP0184038 - Alliage fer-nickel-chrome-molybdène [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 28.03.1990 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Inco Alloys International, Inc. Huntington West Virginia 25720 / US | [N/P] |
Précédent [1986/24] | Pour tous les Etats désignés Inco Alloys International, Inc. Huntington West Virginia 25720 / US | Inventeur(s) | 01 /
Mankins, William Lawrence 594 Fairwood Road Huntington, WV 25705 / US | 02 /
Tipton, David Gary 230 Ginger Road Wilmington, NC 28405 / US | [1986/24] | Mandataire(s) | Greenstreet, Cyril Henry, et al Haseltine Lake & Co. Hazlitt House 28 Southampton Buildings Chancery Lane London WC2A 1AT / GB | [1986/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85114419.6 | 13.11.1985 | [1986/24] | Numéro de priorité, date | US19840670767 | 13.11.1984 Format original publié: US 670767 | [1986/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0184038 | Date: | 11.06.1986 | Langue: | EN | [1986/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.04.1986 | Classification | IPC: | C22C38/44, C22C30/00 | [1986/24] | CPC: |
C22C30/00 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1986/24] | Titre | Allemand: | Eisen-Nickel-Chrom-Molybdänlegierung | [1986/24] | Anglais: | Iron-nickel-chromium-molybdenum alloy | [1986/24] | Français: | Alliage fer-nickel-chrome-molybdène | [1986/24] | Dossier détruit : | 13.06.1996 | Procédure dexamen | 08.12.1986 | Requête en examen déposée [1987/06] | 29.12.1987 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.08.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 16.12.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.06.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 15.12.1989 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1990/20] | 25.12.1989 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1990/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.1989 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB638007 ; | [X]GB741558 ; | [X]GB531466 ; | [X]US3175902 ; | [X]GB2117792 ; | [X]GB993613 ; | [A]GB1508205 |