EP0185970 - Préparation liquide d'agents désinfectants à large spectre d'activité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.11.1990 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.11.1990 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.01.1991 [1991/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1986/27] | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien D-40191 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Bansemir, Klaus, Dr. Ursulaweg 51 D-4018 Langenfeld / DE | 02 /
Disch, Karlheinz, Dr. Holbeinstrasse 10 D-5657 Haan / DE | 03 /
Kiewert, Eva, Dr. Am langen Weiher 6 D-4000 Düsseldorf 13 / DE | [1986/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 85115248.8 | 02.12.1985 | [1986/27] | Numéro de priorité, date | DE19843445901 | 15.12.1984 Format original publié: DE 3445901 | [1986/27] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0185970 | Date: | 02.07.1986 | Langue: | DE | [1986/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0185970 | Date: | 24.01.1990 | Langue: | DE | [1990/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.05.1986 | Classification | IPC: | A01N59/00, // (A01N59/00, 47:44, 33:12) | [1986/27] | CPC: |
A01N47/44 (EP);
A01N59/00 (EP)
| C-Set: |
A01N47/44, A01N2300/00 (EP);
A01N47/44, A01N33/12 (EP);
A01N59/00, A01N2300/00 (EP);
A01N59/00, A01N47/44, A01N33/12 (EP) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/27] | Titre | Allemand: | Flüssige Desinfektionsmittelzubereitungen mit Breitbandwirkung | [1986/27] | Anglais: | Liquid preparation of disinfecting agents having a wide activity range | [1986/27] | Français: | Préparation liquide d'agents désinfectants à large spectre d'activité | [1986/27] | Procédure d'examen | 17.07.1986 | Requête en examen déposée [1986/38] | 31.05.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.10.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.12.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 23.02.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.05.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 30.06.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 07.07.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.10.1989 | Taxe de délivrance payée | 06.10.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.10.1990 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP8197598 ; | [Y]EP0041448 (SALKIN NICOLAS); | [Y]EP0087049 (HENKEL KGAA [DE]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, Band 95, Nr. 22, 30. November 1981, Seite 329, Nr. 192186w, Columbus, Ohio, US; & JP - A - 81 97 598 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO. INC.) 06.08.1981, & JP8197598 A 00000000 |