EP0153792 - Dispositif d'avance de support d'information sous forme de bande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.06.1991 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2002 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 05.06.2002 [2002/23] | Demandeur(s) | Pour :SE
Philips Norden AB Tegeluddsvägen 1 115 84 Stockholm / SE | Pour :DE
FR
GB
IT
Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1985/36] | Pour :SE
Philips Norden AB Tegeluddsvägen 1 S-11584 Stockholm / SE | ||
Pour :DE
FR
GB
IT
Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
Hjortnäs, Erik Rune c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1985/36] | Mandataire(s) | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [1985/36] | Cuppens, Hubertus Martinus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 85200290.6 | 28.02.1985 | [1985/36] | Numéro de priorité, date | SE19840001147 | 01.03.1984 Format original publié: SE 8401147 | [1985/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0153792 | Date: | 04.09.1985 | Langue: | EN | [1985/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0153792 | Date: | 16.09.1987 | Langue: | EN | [1987/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0153792 | Date: | 08.08.1990 | Langue: | EN | [1990/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.07.1987 | Classification | IPC: | B41J11/24, B41J15/06, B41J15/16, B41J19/78 | [1985/36] | CPC: |
B41J19/78 (EP,US);
B41J11/24 (EP,US);
B41J15/06 (EP,US);
B41J15/16 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1985/36] | Titre | Allemand: | Transportvorrichtung eines bandähnlichen Aufzeichnungsträgers | [1985/36] | Anglais: | A device for transport of strip-like information carriers | [1985/36] | Français: | Dispositif d'avance de support d'information sous forme de bande | [1985/36] | Procédure d'examen | 15.03.1988 | Requête en examen déposée [1988/19] | 29.09.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.1990 | Taxe de délivrance payée | 11.05.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 09.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.02.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | SE | 08.08.1990 | [2002/23] | Citations: | Recherche | AT221284B [ ] (HELLIGE & CO GMBH F [DE]); | DE3047278 [ ] (PHILIPS PATENTVERWALTUNG [DE]); | DE956128 [ ] (STENOTYPE GRANDJEAN SA) |