EP0189771 - (Isoxazol-3-yl)arylméthanones, procédé pour leur préparation et leur utilisation à titre de médicaments [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.04.1990 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED Route 202-206 North Somerville New Jersey 08876 / US | [N/P] |
Précédent [1986/32] | Pour tous les Etats désignés HOECHST-ROUSSEL PHARMACEUTICALS INCORPORATED Route 202-206 North Somerville New Jersey 08876 / US | Inventeur(s) | 01 /
Tegeler, John J. 40 Highland Avenue Bridgewater, N.J. 08807 / US | 02 /
Diamond, Craig J. Eagle Rock Village Bldg. 9, Apt. 2B Budd Lake, N.J. 07828 / US | [1986/32] | Mandataire(s) | Becker, Heinrich Karl Engelbert, et al HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Zentrale Patentabteilung Gebäude F 821 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1986/32] | Becker, Heinrich Karl Engelbert, Dr., et al HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Zentrale Patentabteilung Gebäude F 821 D-65926 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86100345.7 | 13.01.1986 | [1986/32] | Numéro de priorité, date | US19850693508 | 22.01.1985 Format original publié: US 693508 | [1986/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0189771 | Date: | 06.08.1986 | Langue: | EN | [1986/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0189771 | Date: | 08.10.1986 | Langue: | EN | [1986/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.08.1986 | Classification | IPC: | C07D261/08, A61K31/42 | [1986/32] | CPC: |
C07D261/08 (EP,US);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P9/12 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/32] | Titre | Allemand: | (Isoxazol-3-yl)arylmethanone, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung als Arzneimittel | [1986/32] | Anglais: | (Isoxazol-3-yl)arylmethanones, a process for their preparation and their use as medicaments | [1986/32] | Français: | (Isoxazol-3-yl)arylméthanones, procédé pour leur préparation et leur utilisation à titre de médicaments | [1986/32] | Dossier détruit : | 18.06.1996 | Procédure dexamen | 10.12.1986 | Requête en examen déposée [1987/06] | 05.02.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.08.1988 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.02.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.03.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.03.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.08.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.12.1989 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1990/23] | 11.01.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1990/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.1987 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.12.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB1180268 (ICI LTD [GB]); | [A]DE1770639 (ICI LTD); | [A]GB1065889 (SHIONOGI & CO); | [A]GB1067203 (SHIONOGI & CO); | [A]GB1067806 (SHIONOGI & CO); | [A]DE1470261 (SHIONOGI & CO); | [L]FR2422667 (SANKYO CO [JP]) |