EP0232491 - Procédé pour l'hydrogénation de mélanges charbon/huiles minérales [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 13.04.1994 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU | publié le 29.12.1999 [1999/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rheinbraun Aktiengesellschaft Postfach 41 08 80 D-50868 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1991/01] | Pour tous les Etats désignés RHEINBRAUN Aktiengesellschaft Postfach 41 08 80 D-50868 Köln / DE | ||
Précédent [1987/34] | Pour tous les Etats désignés Rheinische Braunkohlenwerke AG. Stüttgenweg 2 D-5000 Köln 41 / DE | Inventeur(s) | 01 /
Giehr, Axel, Dr. Dipl.-Chem. Zeisigweg. 1 D-5047 Wesseling / DE | 02 /
Hammer, Hartmut, Dr. Dipl.-Chem. Leyboldstrasse 21 D-5000 Köln 51 / DE | 03 /
Wawrzinek, Joachim Thorrer Strasse 60 D-5010 Bergheim 3 / DE | 04 /
Scharf, Hans-Joachim, Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Margaretenstrasse 2 D-5040 Brühl / DE | 05 /
Lenz, Uwe, Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Heideweg 7 D-5020 Frechen / DE | [1987/34] | Mandataire(s) | Koepsell, Helmut Frankenforster Strasse 135-137 51427 Bergisch Gladbach / DE | [N/P] |
Précédent [1987/34] | Koepsell, Helmut, Dipl.-Ing. Mittelstrasse 7 D-50672 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86116589.2 | 28.11.1986 | [1987/34] | Numéro de priorité, date | DE19853543240 | 06.12.1985 Format original publié: DE 3543240 | [1987/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0232491 | Date: | 19.08.1987 | Langue: | DE | [1987/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0232491 | Date: | 03.07.1991 | Langue: | DE | [1991/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.06.1987 | Classification | IPC: | C10G1/06 | [1987/34] | CPC: |
C10G1/086 (EP);
B01J21/18 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, LU, NL [1987/34] | Titre | Allemand: | Verbessertes Verfahren zur hydrierenden Behandlung von Kohle/Mineralöl-Gemischen | [1987/34] | Anglais: | Process for the hydrogenation of coal/mineral oil mixtures | [1987/34] | Français: | Procédé pour l'hydrogénation de mélanges charbon/huiles minérales | [1987/34] | Procédure d'examen | 17.08.1987 | Requête en examen déposée [1987/42] | 17.10.1988 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 13.06.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.07.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.12.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 19.04.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 13.07.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.11.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.1990 | Taxe de délivrance payée | 20.12.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
31.03.1992
16.04.1992
ADMISSIBLE VEBA OEL Technologie GmbH Johannastrasse 2-8 D-45899 Gelsenkirchen / DE Mandataire de l'opposant Lindner, Wolfgang Alexander-von-Humboldt-Strasse 45896 Gelsenkirchen / DE | [N/P] |
Précédent [1992/21] | |||
Opposant(s) | 01
31.03.1992
16.04.1992
ADMISSIBLE VEBA OEL Technologie GmbH Johannastrasse 2-8 D-45899 Gelsenkirchen / DE Mandataire de l'opposant Lindner, Wolfgang, Dr. Alexander-von-Humboldt-Strasse D-45896 Gelsenkirchen / DE | 15.05.1992 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 14.10.1992 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 06.12.1993 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 16.12.1993 | Effet juridique de la révocation du brevet [1994/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.1988 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 28.11.1991 | BE | 30.11.1991 | LU | 30.11.1991 | NL | 01.06.1992 | FR | 31.07.1992 | [1999/52] |
Précédent [1993/13] | GB | 28.11.1991 | |
BE | 30.11.1991 | ||
NL | 01.06.1992 | ||
FR | 31.07.1992 | ||
Précédent [1993/11] | BE | 30.11.1991 | |
NL | 01.06.1992 | ||
FR | 31.07.1992 | ||
Précédent [1992/48] | BE | 30.11.1991 | |
NL | 01.06.1992 | Citations: | Recherche | US4486293 [ ] (GARG DIWAKAR [US]); | US4325800 [ ] (ROSENTHAL JOEL W, et al) |