EP0216468 - Equipement d'un pont [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.11.1988 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The State of Israel Ministry of Defence Israel Military Industries 64 Sderoth Bialik P.O.Box 1044 Ramat Hasharon 47 100 / IL | [N/P] |
Précédent [1987/14] | Pour tous les Etats désignés THE STATE OF ISRAEL MINISTRY OF DEFENCE ISRAEL MILITARY INDUSTRIES 64 Sderoth Bialik P.O.Box 1044 Ramat Hasharon 47 100 / IL | Inventeur(s) | 01 /
Glassman, Ami 32 Hague Street Haifa / IE | 02 /
Yechiely, Shelomo 58 Hanita Street Haifa 32 443 / IE | [1987/14] | Mandataire(s) | Brown, John D., et al Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1987/14] | Brown, John David, et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 86305756.8 | 25.07.1986 | [1987/14] | Numéro de priorité, date | IL19870000764 | 24.09.1985 Format original publié: IL 76487 | [1987/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0216468 | Date: | 01.04.1987 | Langue: | EN | [1987/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0216468 | Date: | 11.11.1987 | Langue: | EN | [1987/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.09.1987 | Classification | IPC: | E01D15/14 | [1987/14] | CPC: |
E01D15/14 (EP,US);
E01D15/12 (KR);
E01D15/00 (KR);
E01D15/127 (KR);
E01D15/133 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1987/14] | Titre | Allemand: | Brückenausrüstung | [1987/14] | Anglais: | A bridging kit | [1987/14] | Français: | Equipement d'un pont | [1987/14] | Dossier détruit : | 23.08.1994 | Procédure dexamen | 13.05.1988 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1989/01] | 10.08.1988 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1989/01] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 11.05.1988 | M02   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 01.08.1988 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE197651 ; | [A]DE507425 (DEMAG AG); | [Y]GB771440 (MINI OF SUPPLY); | [A]US3004391 (MILLER LESLIE C); | [A]FR1516220 ; | [Y]NL7203341 | [A] - JANE'S COMBAT SUPPORT EQUIPMENT YEARBOOK 1978/1979, 1978, page 83, LondonGB; "Aluminium floating footbridge" |