EP0253362 - Fermeture ajustable pour chaussures de ski [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.07.1990 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Calzaturificio Tecnica SpA Via General Gandolfo 24 I-31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) / IT | [1988/03] | Inventeur(s) | 01 /
Zanatta, Ruggero Via VIII Armata I-31040 Nervesa della Battaglia (TV) / IT | [1988/03] | Mandataire(s) | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [1988/03] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87110161.4 | 14.07.1987 | [1988/03] | Numéro de priorité, date | IT19860022509U | 14.07.1986 Format original publié: IT 2250986 U | [1988/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0253362 | Date: | 20.01.1988 | Langue: | EN | [1988/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0253362 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | EN | [1990/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.1989 | Classification | IPC: | A43B5/04 | [1988/03] | CPC: |
A43C11/00 (EP,US);
A43B5/0415 (EP,US);
A43B5/048 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, IT, LI, SE [1988/03] | Titre | Allemand: | Einstellbarer hinterer Verschluss für Schistiefel | [1988/03] | Anglais: | Adjustable rear closing device for ski boots | [1988/03] | Français: | Fermeture ajustable pour chaussures de ski | [1988/03] | Dossier détruit : | 28.01.1999 | Procédure d'examen | 13.07.1990 | Demande retirée par le demandeur [1990/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0073433 (NORDICA SPA [IT]); | [Y]EP0086908 (LANGE INT SA [CH]) |