EP0273544 - Procédé de teinture en continu de polymères [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.09.1992 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.2007 | Changement - inventeur | publié le 08.08.2007 [2007/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Du Pont Canada Inc. Box 2200, Streetsville Postal Station Mississauga Ontario L5M 2H3 / CA | [N/P] |
Précédent [1991/02] | Pour tous les Etats désignés Du Pont Canada Inc. Box 2200, Streetsville Postal Station Mississauga, Ontario L5M 2H3 / CA | ||
Précédent [1988/27] | Pour tous les Etats désignés DU PONT CANADA INC. Box 2200 Streetsville Postal Station Mississauga Ontario L5M 2H3 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Boocok, John Roger Brooke 730 Holgate Crescent Kingston Ontario K7M 5A6 / CA | [1988/27] | Mandataire(s) | Ellis, John Clifford H., et al MEWBURN ELLIS & CO. 2/3 Cursitor Street London EC4A 1BQ / GB | [N/P] |
Précédent [1988/27] | Ellis, John Clifford Holgate, et al MEWBURN ELLIS & CO. 2/3 Cursitor Street London EC4A 1BQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 87307774.7 | 03.09.1987 | [1988/27] | Numéro de priorité, date | GB19860022283 | 17.09.1986 Format original publié: GB 8622283 | [1988/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0273544 | Date: | 06.07.1988 | Langue: | EN | [1988/27] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0273544 | Date: | 07.02.1990 | Langue: | EN | [1990/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.12.1989 | Classification | IPC: | D06P7/00, B05D7/20, B29C47/00, B29C47/02, D01F11/02 | [1990/03] | CPC: |
D01F11/04 (EP);
B29C48/14 (EP);
B29C48/15 (EP);
B29C48/05 (EP);
B29C48/08 (EP)
|
Précédent IPC [1988/27] | D01F11/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/27] | Titre | Allemand: | Kontinuverfahren zum Färben von Polymeren | [1988/27] | Anglais: | Continuous process for the dyeing of polymers | [1988/27] | Français: | Procédé de teinture en continu de polymères | [1988/27] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 23.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/38] | 13.12.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.06.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.09.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.02.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/47] | 19.06.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.09.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.09.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP7423267 ; | [X]DE1177279 (SPINSTOFFFABRIK ZEHLENDORF AG); | [X]DE1469138 (ZEHLENDORF SPINNSTOFF); | [Y]EP0207205 (DU PONT CANADA [CA]) | [X] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 82, no. 10, 10th March 1975, page 130, no. 59788i, Columbus, Ohio, US; & JP-A-74 23 267 (KURARAY CO., LTD) 14-06-1974, & JP7423267 A 00000000 |