EP0305898 - Procédé pour la séparation et la purification des éthers et d'autres dérivés de la cellulose [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1989/10] | Procédé et dispositif pour la séparation et la purification des éthers et d'autres dérivés de la cellulose | ||
[1992/21] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.03.1993 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.03.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.05.1993 [1993/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien 40191 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1989/10] | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien D-40191 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Rähse, Wilfried, Dr. Kolhagenstrasse 44 D-4000 Düsseldorf 13 / DE | 02 /
Wüst, Willi, Dr. Fasanenring 32 D-4030 Ratingen / DE | 03 /
Kühne, Norbert Dürerstrasse 63 D-5657 Haan 2 / DE | [1989/10] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1990/04] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88113862.2 | 25.08.1988 | [1989/10] | Numéro de priorité, date | DE19873729268 | 02.09.1987 Format original publié: DE 3729268 | [1989/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0305898 | Date: | 08.03.1989 | Langue: | DE | [1989/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0305898 | Date: | 07.03.1990 | Langue: | DE | [1990/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0305898 | Date: | 20.05.1992 | Langue: | EN | [1992/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.1990 | Classification | IPC: | B01D29/50, C08B11/20 | [1992/21] | CPC: |
C08B11/20 (EP,US);
B01D29/114 (EP,US);
B01D29/52 (EP);
B01D29/668 (EP);
B01D29/78 (EP);
B01D29/84 (EP);
B01D29/885 (EP);
B01D35/16 (EP,US);
B01D2201/0484 (EP,US);
B01D2201/085 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
B01D29/114, B01D29/52, B01D29/668, B01D29/78, B01D29/84, B01D29/885 (EP,US)
|
Précédent IPC [1990/06] | B01D29/32, C08B11/20 | ||
Précédent IPC [1989/10] | C08B11/20 | Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1989/10] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Abtrennung und Reinigung von Celluloseethern und anderen Cellulosederivaten | [1992/21] | Anglais: | Process for the isolation and purification of cellulose ethers and other derivatives of cellulose | [1992/21] | Français: | Procédé pour la séparation et la purification des éthers et d'autres dérivés de la cellulose | [1992/21] |
Précédent [1989/10] | Verfahren und Anlage zur Abtrennung und Reinigung von Celluloseethern und anderen Cellulosederivaten | ||
Précédent [1989/10] | Process and apparatus for the isolation and purification of cellulose ethers and other derivatives of cellulose | ||
Précédent [1989/10] | Procédé et dispositif pour la séparation et la purification des éthers et d'autres dérivés de la cellulose | Procédure d'examen | 27.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/38] | 01.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.09.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.10.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.11.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.1992 | Taxe de délivrance payée | 14.02.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.02.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3451999 (EVANS RICHARD L); | [Y]EP0053741 (WOLFF WALSRODE AG [DE], et al); | [Y]EP0153972 (SCHUMACHER HEINZ); | [A]EP0194877 (DOW CHEMICAL CO [US]) |