EP0304974 - Alternateur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.04.1992 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.1992 | Demande réputée retirée | publié le 20.05.1992 [1992/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Holden, Karel Bleekhofstraat 27 B-2018 Antwerpen / BE | Pour tous les Etats désignés Holdenova, Ladislava Bleekhofstraat 27 B-2018 Antwerpen / BE | [1989/09] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1989/09] | Mandataire(s) | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 2600 Antwerpen (Berchem) / BE | [N/P] |
Précédent [1989/09] | Ottelohe, Jozef René Bureau Ottelohe J.R. Postbus 3 Fruithoflaan 105 B-2600 Antwerpen (Berchem) / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88201547.2 | 18.07.1988 | [1989/09] | Numéro de priorité, date | BE19870000892 | 10.08.1987 Format original publié: BE 8700892 | [1989/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0304974 | Date: | 01.03.1989 | Langue: | EN | [1989/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.01.1989 | Classification | IPC: | H02P9/40 | [1989/09] | CPC: |
H02K21/027 (EP,US);
H02K21/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, IT [1989/09] | Titre | Allemand: | Wechselstromgenerator | [1989/09] | Anglais: | Alternator | [1989/09] | Français: | Alternateur | [1989/09] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 07.06.1989 | Requête en examen déposée [1989/32] | 08.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/21] | 23.12.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1990 | 03   M06   Taxe payée le   07.08.1990 | 31.07.1991 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE1097551 ; | [A]DE726020 (DEMAG AG); | [A]DE929911 (DEMAG ZUG GMBH); | [A]DE1488273 (GARRETT CORP) |