EP0281223 - Systèmes fiabilisés d'échanges de messages [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.03.1992 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 29.07.2009 [2009/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto CA 94304-1112 / US | ||
Précédent [1991/02] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company Mail Stop 20 B-O, 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | ||
Précédent [1988/36] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto California 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
Marshall, Alan David 5 Trin Mills Merchants Landing Bristol BS 4RJ / GB | 02 /
Proudler, Graeme John 5 Touchstone Avenue Meade Park Stoke Gifford Bristol BS12 6XQ / GB | 03 /
Mitchell, Christopher John Manor House Cottage High Street Codford Warminster Wilts BA 12 ONE / GB | [1988/36] | Mandataire(s) | Squibbs, Robert Francis Hewlett-Packard Limited IP Section, Building 3 Filton Road Stoke Gifford, Bristol BS34 8QZ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/31] | Squibbs, Robert Francis Hewlett-Packard Limited IP Section, Building 3 Filton Road Stoke Gifford Bristol BS34 8QZ / GB | ||
Précédent [1988/36] | Squibbs, Robert Francis Hewlett-Packard Limited Cain Road Bracknell, Berkshire RG12 1HN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88300365.9 | 18.01.1988 | [1988/36] | Numéro de priorité, date | GB19870004882 | 03.03.1987 Format original publié: GB 8704882 | [1988/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0281223 | Date: | 07.09.1988 | Langue: | EN | [1988/36] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0281223 | Date: | 30.05.1990 | Langue: | EN | [1990/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0281223 | Date: | 02.05.1991 | Langue: | EN | [1991/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.04.1990 | Classification | IPC: | H04L1/16 | [1988/36] | CPC: |
H04N21/6377 (EP,US);
H04L1/1874 (EP,US);
H04L9/0836 (EP,US);
H04L9/0897 (EP,US);
H04L9/3242 (EP,US);
H04N21/658 (EP,US);
H04L2001/0093 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1988/36] | Titre | Allemand: | Sichere Datenaustauschsysteme | [1988/36] | Anglais: | Secure messaging systems | [1988/36] | Français: | Systèmes fiabilisés d'échanges de messages | [1988/36] | Procédure d'examen | 02.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/27] | 10.10.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.10.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.1990 | Taxe de délivrance payée | 26.11.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.02.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.12.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP59122251 ; | [Y]US3824547 (GREEN W, et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 243 (E-277)[1680], 8th November 1984; & JP-A-59 122 251 (NIPPON DENKI), & JP59122251 A 00000000 | [A] - C. MACCHI et al.: "Teleinformalique", 1983, chapter 4, pages 144-172, Dunod Paris, FR; "Protection contre les erreurs en téléinformatique" | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 26, no. 1, June 1983, pages 199-201, New York, US; W.D. HOPKINS: "Transaction incrementing message authentication key" | [A] - NTC '78, CONFERENCE RECORD 1978 NATIONAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, Birmingham, Alabama, US, 3rd - 6th December 1978, vol. 1, pages 4.5.1 - 4.5.5, IEEE, New York, US; M. BUTTO et al.: "Stability problems in packet switching networks with retransmission time-out" |