EP0307142 - Thiadiazoles utilisables pour le traitement de la démence sénile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été révoqué Statut actualisé le 24.04.1998 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2004 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 15.12.2004 [2004/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MERCK SHARP & DOHME LTD. Hertford Road Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9NU / GB | [N/P] |
Précédent [1989/11] | Pour tous les Etats désignés MERCK SHARP & DOHME LTD. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN11 9NU / GB | Inventeur(s) | 01 /
Baker, Raymond Bulls Cottage Green Tye Much Hadham Hertfordshire / GB | 02 /
Saunders, John 13 The Ridings Thorley Park Bishops Stortford Hertfordshire / GB | 03 /
MacLeod, Angus M. 27 Irving Close Thorley Park Bishops Stortford Hertfordshire / GB | 04 /
Merchant, Kevin 29 Red Lion Court Bishops Stortford Hertfordshire / GB | [1989/11] | Mandataire(s) | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow, Essex CM20 2QR / GB | [N/P] |
Précédent [1993/20] | Cole, William Gwyn European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex CM20 2QR / GB | ||
Précédent [1989/11] | Hesketh, Alan, Dr. European Patent Department Merck & Co., Inc. Terlings Park Eastwick Road Harlow Essex, CM20 2QR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88308127.5 | 01.09.1988 | [1989/11] | Numéro de priorité, date | GB19870021342 | 10.09.1987 Format original publié: GB 8721342 | GB19880001758 | 27.01.1988 Format original publié: GB 8801758 | GB19880012145 | 23.05.1988 Format original publié: GB 8812145 | GB19880017311 | 20.07.1988 Format original publié: GB 8817311 | [1989/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0307142 | Date: | 15.03.1989 | Langue: | EN | [1989/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0307142 | Date: | 14.09.1994 | Langue: | EN | [1994/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.11.1988 | Classification | IPC: | C07D417/04, C07D453/02, C07D471/08, C07D487/08, A61K31/41, A61K31/44, A61K31/435 | [1989/11] | CPC: |
C07D417/04 (EP);
C07D471/08 (EP,KR);
A61P25/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P25/28 (EP);
C07D453/02 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/11] | Titre | Allemand: | Thiadiazole, verwendbar zur Behandlung von altersbedingter Demenz | [1989/11] | Anglais: | Thiadiazoles useful in the treatment of senile dementia | [1989/11] | Français: | Thiadiazoles utilisables pour le traitement de la démence sénile | [1989/11] | Procédure d'examen | 02.08.1989 | Requête en examen déposée [1989/39] | 17.04.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.01.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.03.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.03.1994 | Taxe de délivrance payée | 26.03.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
12.06.1995
19.07.1995
ADMISSIBLE Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd / DK Mandataire de l'opposant Secher, Anne c/o Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 Bagsvaerd / DK | 02
13.06.1995
19.07.1995
ADMISSIBLE ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis IN 46285 / US Mandataire de l'opposant Crowther, Terence Roger Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Précédent [1995/32] | |||
Opposant(s) | 01
12.06.1995
19.07.1995
ADMISSIBLE Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd / DK Mandataire de l'opposant Secher, Anne c/o Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsvaerd / DK | ||
02
13.06.1995
19.07.1995
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company Lilly Corporate Center Indianapolis Indiana, 46285 / US Mandataire de l'opposant Crowther, Terence Roger Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | 13.09.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 22.03.1996 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 24.06.1997 | Date des procédures orales | 24.06.1997 | Effet juridique de la révocation du brevet [1998/24] | 13.01.1998 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 13.01.1998 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 14.09.1994 | NL | 14.09.1994 | SE | 14.12.1994 | ES | 15.12.1994 | GR | 16.12.1994 | LU | 30.09.1995 | [2004/51] |
Précédent [2004/38] | AT | 14.09.1994 | |
NL | 14.09.1994 | ||
SE | 14.12.1994 | ||
ES | 15.12.1994 | ||
LU | 30.09.1995 | ||
Précédent [2000/52] | AT | 14.09.1994 | |
CH | 14.09.1994 | ||
LI | 14.09.1994 | ||
NL | 14.09.1994 | ||
SE | 14.12.1994 | ||
LU | 30.09.1995 | ||
Précédent [2000/06] | AT | 14.09.1994 | |
NL | 14.09.1994 | ||
SE | 14.12.1994 | ||
LU | 30.09.1995 | ||
Précédent [1995/35] | AT | 14.09.1994 | |
NL | 14.09.1994 | ||
SE | 14.12.1994 | ||
Précédent [1995/29] | AT | 14.09.1994 | |
SE | 14.12.1994 | Citations: | Recherche | DE2247266 [ ] (CIBA GEIGY AG); | EP0020161 [ ] (EASTMAN KODAK CO [US]); | US4301069 [ ] (WEAVER MAX A, et al); | EP0018497 [ ]; | DE3038636 [ ] (BAYER AG [DE]); | DE3422861 [ ] (BAYER AG [DE]); | EP0261763 [ ] (BEECHAM GROUP PLC [GB]) | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 76, No. 19, May 8, 1972, Columbus, Ohio, USA Z BIROVSKY, M. et al. "Organic Herbicides. V. Derivatives of 3-Mercapro-t-Amino-1,2,4-Thiadiazole." page 481, column 1, Abstract-No. 113 135k & Collect. Czech. Chem. Commun. 1971, 36(12), 4087-91 | Examen | EP0239309 | - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol 75, No.19, May 8 1972 & Coll. Czech Chem.Commun. 1971 36 (12), 4087-91 |