EP0298944 - Méthode pour déclencher un avertisseur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.05.1991 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.05.1991 | Demande réputée retirée | publié le 17.07.1991 [1991/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pattermann, Hannibal Vedahöjden 27 S-137 00 Västerhaninge / SE | [1989/02] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1989/02] | Mandataire(s) | Billberg, Hans, et al Ehrner & Delmar Patentbyra AB Box 10 316 100 55 Stockholm / SE | [N/P] |
Précédent [1989/02] | Billberg, Hans, et al Axel Ehrners Patentbyra AB Box 10 316 S-100 55 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88850244.0 | 08.07.1988 | [1989/02] | Numéro de priorité, date | SE19870002823 | 09.07.1987 Format original publié: SE 8702823 | [1989/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0298944 | Date: | 11.01.1989 | Langue: | EN | [1989/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0298944 | Date: | 16.05.1990 | Langue: | EN | [1990/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.03.1990 | Classification | IPC: | G08B13/08 | [1989/02] | CPC: |
G08B13/06 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, SE [1989/02] | Titre | Allemand: | Warnvorrichtungsauslösungsverfahren | [1989/02] | Anglais: | Method for releasing a warning device | [1989/02] | Français: | Méthode pour déclencher un avertisseur | [1989/02] | Dossier détruit : | 16.03.1999 | Procédure dexamen | 17.11.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/29] | 07.02.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/29] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 11.12.1990 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1990 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]CH86488 (VICTOR MANCEL [BE]); | [A]US3453613 (KAY MURRAY) |