EP0332132 - Système servocommande électro-hydraulique notamment pour presses d'injections [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.1994 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.09.1994 [1994/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vickers Incorporated 1401 Crooks Road Troy Michigan 48084 / US | [N/P] |
Précédent [1989/37] | Pour tous les Etats désignés Vickers Incorporated 1401 Crooks Road Troy Michigan 48084 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gunda, Rajamouli 679 Rutgers Road Rochester Hills Michagan 48309 / US | [1989/37] | Mandataire(s) | Blumbach Weser Bergen Kramer Zwirner Hoffmann Patentanwälte Sonnenberger Strasse 100 65193 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [1989/37] | Blumbach Weser Bergen Kramer Zwirner Hoffmann Patentanwälte Sonnenberger Strasse 100 D-65193 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89103985.1 | 07.03.1989 | [1989/37] | Numéro de priorité, date | US19880164957 | 07.03.1988 Format original publié: US 164957 | [1989/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0332132 | Date: | 13.09.1989 | Langue: | EN | [1989/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0332132 | Date: | 17.04.1991 | Langue: | EN | [1991/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0332132 | Date: | 29.09.1993 | Langue: | EN | [1993/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.1991 | Classification | IPC: | B29C45/82 | [1989/37] | CPC: |
B29C45/77 (EP,US);
B29C45/82 (EP,US);
Y10T137/7759 (EP,US);
Y10T137/7761 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1989/37] | Titre | Allemand: | Elektrohydraulisches Steuersystem, insbesondere für Spritzgussmaschinen | [1989/37] | Anglais: | Electrohydraulic servo system, especially for injection molding machines | [1989/37] | Français: | Système servocommande électro-hydraulique notamment pour presses d'injections | [1989/37] | Procédure d'examen | 01.10.1991 | Requête en examen déposée [1991/49] | 24.03.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.04.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.07.1993 | Taxe de délivrance payée | 02.07.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0074320 (COOPELIN SARL [FR]); | [A]DE3447709 (HEHL KARL); | [A]US4411609 (YOSHII MASAKI [JP], et al); | [A]US4164167 (IMAI ISAO [JP], et al); | [A]DE3501846 (TOSHIBA MACHINE CO LTD [JP]); | [A]EP0135652 (KLOECKNER WERKE AG [DE]); | [A]EP0093348 (VICKERS INC [US]) |