EP0326280 - Dispositif pour la découpe de matériaux en forme de feuilles [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.1994 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.05.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.07.1994 [1994/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 10-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-8340 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/31] | Pour tous les Etats désignés Bridgestone Corporation 1-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-Ku Tokyo 104 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kimura, Hidetoshi c/o Technical Center Bridgestone Corp. 1-1, Ogawahigashi-Cho 3-chome Kodaira City Tokyo / JP | 02 /
Toya, Hiroki c/o Technical Center Bridgestone Corp. 1-1, Ogawahigashi-Cho 3-chome Kodaira City Tokyo / JP | [1989/31] | Mandataire(s) | Whalley, Kevin, et al Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [1989/31] | Whalley, Kevin, et al MARKS & CLERK, 57-60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 89300452.3 | 18.01.1989 | [1989/31] | Numéro de priorité, date | JP19880006788 | 18.01.1988 Format original publié: JP 678888 | [1989/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0326280 | Date: | 02.08.1989 | Langue: | EN | [1989/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0326280 | Date: | 02.05.1990 | Langue: | EN | [1990/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0326280 | Date: | 14.07.1993 | Langue: | EN | [1993/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.1990 | Classification | IPC: | B29D30/46 | [1989/31] | CPC: |
B29D30/46 (EP,US);
B29D2030/466 (EP,US);
Y10T83/173 (EP,US);
Y10T83/7768 (EP,US);
Y10T83/7776 (EP,US);
Y10T83/8773 (EP,US);
Y10T83/8822 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1989/31] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Schneiden von bahnförmigem Material | [1989/31] | Anglais: | Cutting apparatus for sheet-like materials | [1989/31] | Français: | Dispositif pour la découpe de matériaux en forme de feuilles | [1989/31] | Procédure d'examen | 08.08.1990 | Requête en examen déposée [1990/40] | 09.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.03.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.08.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.03.1993 | Taxe de délivrance payée | 30.03.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.04.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3207019 (MARCELLO VANZO, et al); | [A]US3762259 (KUTS M); | [A]US4070939 (NEUMEISTER ALVIN W); | [A]US4667550 (EITING JOHN C [US]); | [A]FR1470761 (SCHLOEMANN AG) |