EP0404780 - SYSTEME DE REGLAGE ANTIBLOCAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.03.1994 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 02.01.2008 [2008/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1992/14] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | ||
Précédent [1991/01] | Pour tous les Etats désignés ROBERT BOSCH GmbH Wernerstrasse 1 D-70469 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
EMIG, Reiner Geislinger Weg 27 D-7146 Tamm / DE | 02 /
POLITZ, Werner Lohlenbachweg 27 D-7250 Leonberg / DE | [1991/01] | Mandataire(s) | Kammer, Arno ROBERT BOSCH GmbH Zentralabteilung Patente Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1991/01] | Kammer, Arno, Dipl.-Ing. ROBERT BOSCH GmbH Zentralabteilung Patente Postfach 30 02 20 D-70442 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89902247.9 | 02.02.1989 | [1991/01] | WO1989EP00091 | Numéro de priorité, date | DE19883808724 | 16.03.1988 Format original publié: DE 3808724 | [1991/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8908571 | Date: | 21.09.1989 | Langue: | DE | [1989/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0404780 | Date: | 02.01.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.09.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0404780 | Date: | 05.05.1993 | Langue: | DE | [1993/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.09.1989 | Classification | IPC: | B60T8/00, B60T17/00, B60R16/02 | [1991/01] | CPC: |
B60T8/1708 (EP,US);
B60T8/323 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1991/01] | Titre | Allemand: | ANTIBLOCKIERREGELSYSTEM | [1991/01] | Anglais: | AUTOMATIC ANTISKID SYSTEM | [1991/01] | Français: | SYSTEME DE REGLAGE ANTIBLOCAGE | [1991/01] | Dossier détruit : | 03.03.2001 | Entrée dans la phase régionale | 04.07.1990 | Taxe nationale de base payée | 04.07.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.07.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.09.1989 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 04.07.1990 | Requête en examen déposée [1991/01] | 04.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.04.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.05.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 02.11.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 06.11.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.02.1993 | Taxe de délivrance payée | 08.02.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.02.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 05.05.1993 | GB | 05.05.1993 | IT | 05.05.1993 | SE | 05.05.1993 | [2006/14] |
Précédent [1999/42] | GB | 05.05.1993 | |
IT | 05.05.1993 | ||
SE | 05.05.1993 | ||
FR | 24.09.1993 | ||
Précédent [1994/24] | GB | 05.05.1993 | |
SE | 05.05.1993 | ||
FR | 24.09.1993 | ||
Précédent [1994/22] | GB | 05.05.1993 | |
SE | 05.05.1993 | ||
Précédent [1994/02] | SE | 05.05.1993 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US3955652 (NILSSON STURE NILS, et al) |