EP0417815 - Procédé et appareil pour l'application d'un motif sélectionné d'un matériau préparé sur un support [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 16.07.1999 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR, LU | publié le 09.02.2000 [2000/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [N/P] |
Précédent [1998/22] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Précédent [1996/03] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Précédent [1991/12] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956-0349 / US | Inventeur(s) | 01 /
Keller, Richard Francis Box 113 High St. Fremont, WI 54940 / US | 02 /
Springer, Terry Lee 834 Broad St. Menasha, WI 54952 / US | 03 /
Jeanquart, Jeffrey J. 212 Edgewood Dr. Neenah, WI 54915 / US | [1991/12] | Mandataire(s) | Diehl, Hermann O. Th., et al Diehl & Partner GbR Postfach 34 01 15 80098 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/12] | Diehl, Hermann O. Th., Dr., et al Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Patentanwälte Postfach 19 03 65 D-80603 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90117773.3 | 14.09.1990 | [1991/12] | Numéro de priorité, date | US19890408019 | 15.09.1989 Format original publié: US 408019 | [1991/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0417815 | Date: | 20.03.1991 | Langue: | EN | [1991/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0417815 | Date: | 17.01.1996 | Langue: | EN | [1996/03] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0417815 | Date: | 01.09.1999 | Langue: | EN | [1999/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.01.1991 | Classification | IPC: | D04H3/05 | [1991/12] | CPC: |
B05C5/02 (EP,US);
D04H3/05 (EP,KR,US);
D04H3/16 (EP,US);
B05B7/0861 (EP,US);
B05B7/10 (EP,US);
Y10T156/1798 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/12] | Titre | Allemand: | Verfahren und Anlage für die Auftragung der ausgesuchten Muster auf einer Grundlage | [1991/12] | Anglais: | Method and apparatus for applying a selected pattern of work material on a substrate | [1991/12] | Français: | Procédé et appareil pour l'application d'un motif sélectionné d'un matériau préparé sur un support | [1991/12] | Procédure d'examen | 20.09.1991 | Requête en examen déposée [1991/47] | 24.09.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.03.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 11.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 19.07.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 23.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
17.10.1996
ADMISSIBLE SCA MOLNLYCKE AB 405 03 Goteborg / SE Mandataire de l'opposant Harrison, Michael Charles Albihns GmbH, Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [1996/50] | 21.11.1996 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 12.03.1997 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.10.1998 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 21.10.1998 | Date des procédures orales | 30.11.1998 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 30.11.1998 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 17.03.1999 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 28.06.1999 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.01.1996 | CH | 17.01.1996 | DK | 17.01.1996 | GR | 17.01.1996 | LI | 17.01.1996 | LU | 30.09.1996 | [2000/04] |
Précédent [1998/15] | AT | 17.01.1996 | |
CH | 17.01.1996 | ||
DK | 17.01.1996 | ||
LI | 17.01.1996 | ||
Précédent [1997/13] | AT | 17.01.1996 | |
CH | 17.01.1996 | ||
LI | 17.01.1996 | ||
Précédent [1996/42] | AT | 17.01.1996 | Citations: | Recherche | [Y]FR2112416 (LUTRAVIL SPINNVLIES); | [YD]US3911173 (SPRAGUE JR GORDON V); | [A]FR2295153 (HOECHST AG [DE]) |