EP0380335 - Compositions accélérant le bronzage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 07.12.1992 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.1992 | Rejet de la demande | publié le 27.01.1993 [1993/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LANCASTER SOCIETE ANONYME MONEGASQUE Stade Louis II, Entrée F Monaco / MC | [1990/31] | Inventeur(s) | 01 /
Hubaud, Jean-Claude Pelleautier F-05000 Gap / FR | 02 /
Thiry, Daniele Les Amaryllis, 379 Chemin Du Serrier F-06320 La Turbie / FR | [1990/31] | Mandataire(s) | advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe mbB Widenmayerstraße 4 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1991/27] | Dr. Elisabeth Jung Dr. Jürgen Schirdewahn Dipl.-Ing. Claus Gernhardt Postfach 40 14 68 D-80714 München / DE | ||
Précédent [1990/31] | West, Vivien SmithKline Beecham plc Corporate Intellectual Property SB House Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9BD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90300773.0 | 25.01.1990 | [1990/31] | Numéro de priorité, date | GB19890001837 | 27.01.1989 Format original publié: GB 8901837 | [1990/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0380335 | Date: | 01.08.1990 | Langue: | EN | [1990/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0380335 | Date: | 14.11.1990 | Langue: | EN | [1990/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.1990 | Classification | IPC: | A61K7/42 | [1990/31] | CPC: |
A61K8/19 (EP,US);
A61K8/365 (EP,US);
A61K8/4953 (EP,US);
A61K8/585 (EP,US);
A61Q17/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/31] | Titre | Allemand: | Mittel zur Förderung der Hautbräunung | [1990/31] | Anglais: | Sun tan accelerator compositions | [1990/31] | Français: | Compositions accélérant le bronzage | [1990/31] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 08.05.1991 | Requête en examen déposée [1991/27] | 10.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.1992 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [1993/04] | 31.08.1992 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1993/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4145413 (USDIN VERA R, et al); | [Y]US4349536 (HAUSLER KENNETH J); | [Y]FR2611496 (GUEYNE JEAN [MC], et al) | [YD] - Cosmetics & Toiletries, Vol. 102, March 1987, pages 97-101, Allured Publishing Corp.; M. DUGGAN et al.: "Tyrosinase...The enzyme behind the tan", page 100, point 3. |