EP0425313 - Système d'assemblage pour des rails de guidages d'ascenseurs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Clôture de la procédure d'opposition Statut actualisé le 18.02.2005 Base de données mise à jour au 23.04.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Otis Elevator Company 10 Farm Springs Road Farmington, CT 06032 / US | [N/P] |
Précédent [1991/18] | Pour tous les Etats désignés OTIS ELEVATOR COMPANY 10 Farm Springs Farmington, CT 06032 / US | Inventeur(s) | 01 /
Garrido, Alfonso Principe de Vergara, 28 E-28001 Madrid / ES | 02 /
Sevilleja, Jose La del Manojo de Rosas, 95 E-28041 Madrid / ES | 03 /
Cabanas, Julian Plaza de la Regenta, 8 Rivas-Vaciamadrid, Madrid / ES | [1991/18] | Mandataire(s) | Leale, Robin George, et al Frank B. Dehn & Co.,European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | [N/P] |
Précédent [1994/31] | Leale, Robin George, et al FRANK B. DEHN & CO. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | ||
Précédent [1991/18] | Boyes, Kenneth Aubrey Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 90311783.6 | 26.10.1990 | [1991/18] | Numéro de priorité, date | US19890427055 | 26.10.1989 Format original publié: US 427055 | [1991/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0425313 | Date: | 02.05.1991 | Langue: | EN | [1991/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0425313 | Date: | 27.12.1991 | Langue: | EN | [1991/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0425313 | Date: | 14.12.1994 | Langue: | EN | [1994/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.11.1991 | Classification | IPC: | B66B19/00, B66B7/02 | [1991/18] | CPC: |
B66B7/024 (EP,US);
B66B7/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1991/18] | Titre | Allemand: | Einbausystem für Aufzugsführungsleisten | [1991/18] | Anglais: | Mount system for elevator guide rails | [1991/18] | Français: | Système d'assemblage pour des rails de guidages d'ascenseurs | [1991/18] | Procédure d'examen | 04.02.1992 | Requête en examen déposée [1992/14] | 16.04.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.10.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 31.05.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.1994 | Taxe de délivrance payée | 06.09.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
06.09.1995
13.10.2004
WITHDRAWN INVENTIO AG CH-6052 Hergiswil NW / CH Mandataire de l'opposant Preissner, Nicolaus Flügel Preissner Kastel Schober Patentanwälte PartG mbB Postfach 31 02 03 80102 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/49] | |||
Opposant(s) | 01
06.09.1995
13.10.2004
WITHDRAWN INVENTIO AG CH-6052 Hergiswil NW / CH Mandataire de l'opposant Preissner, Nicolaus, Dipl.-Ing. Flügel Preissner Kastel Haimhauser Strasse 1 80802 München / DE | ||
Précédent [1999/01] | |||
Opposant(s) | 01
06.09.1995
15.09.1995
ADMISSIBLE INVENTIO AG CH-6052 Hergiswil NW / CH Mandataire de l'opposant Preissner, Nicolaus, Dipl.-Ing. Patentanwälte Michelis & Preissner, Haimhauser Strasse 1 80802 München / DE | ||
Précédent [1995/44] | |||
Opposant(s) | 01
06.09.1995
15.09.1995
ADMISSIBLE INVENTIO AG CH-6052 Hergiswil NW / CH | 13.10.1995 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 16.05.1996 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 28.05.1996 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M02) | 30.08.1996 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 22.05.1997 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 30.06.1997 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 07.12.1998 | Date des procédures orales | 22.02.1999 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 03.11.2004 | Envoi de la notification signalant la clôture de la procédure d'opposition | 13.11.2004 | Effet juridique de la clôture de la procédure d'opposition [2005/14] | Recours après opposition | 15.04.1999 | Recours reçu No. T0397/99 | 22.06.1999 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 31.05.2001 | Résultat de la procédure de recours : poursuite de la procédure d'opposition | 31.05.2001 | Date des procédures orales | 11.06.2001 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.10.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 26.10.1998 | ES | 27.10.1998 | FR | 30.06.1999 | DE | 03.08.1999 | [2004/37] |
Précédent [2001/31] | GB | 26.10.1998 | |
FR | 30.06.1999 | ||
DE | 03.08.1999 | ||
ES | 16.01.2001 | ||
Précédent [2000/24] | GB | 26.10.1998 | |
FR | 30.06.1999 | ||
DE | 03.08.1999 | ||
Précédent [2000/20] | GB | 26.10.1998 | |
DE | 03.08.1999 | ||
Précédent [2000/03] | GB | 26.10.1998 | Citations: | Recherche | [A]US4593794 (RUSSEAU RAYMOND J [US]); | [A]US3948358 (ATKEY RICHARD E); | [A]US3199642 (CLIFFORD ANDERSON GEORGE); | [A]EP0149773 (INVENTIO AG [CH]); | [A]US4079817 (TOSATO LAWRENCE P, et al) |