EP0414838 - PROCEDE DE TRANSMISSION DE SIGNAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 12.03.2004 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Karl-Wiechert-Allee 74 30625 Hannover / DE | [2000/33] |
Précédent [1995/04] | Pour tous les Etats désignés Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | ||
Précédent [1991/10] | Pour tous les Etats désignés TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | Inventeur(s) | 01 /
EDLER, Bernd Hemelingstrasse, 10 D-3000 Hannover / DE | [1991/10] | Mandataire(s) | Hartnack, Wolfgang, et al Deutsche Thomson OHG Karl-Wiechert-Allee 1D 30625 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [1997/52] | Hartnack, Wolfgang, Dipl.-Ing., et al Deutsche Thomson-Brandt GmbH Licensing & Intellectual Property, Göttinger Chaussee 76 30453 Hannover / DE | ||
Précédent [1995/04] | Wördemann, Hermes, Dipl.-Ing., et al Thomson Consumer Electronics Sales GmbH Postfach 91 13 45 D-30433 Hannover / DE | ||
Précédent [1991/10] | Einsel, Robert, Dipl.-Ing. TELEFUNKEN Fernseh und Rundfunk GmbH Patent- und Lizenzabteilung Göttinger Chaussee 76 D-30453 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 90901804.6 | 26.01.1990 | [1991/10] | WO1990EP00143 | Numéro de priorité, date | DE19893902948 | 01.02.1989 Format original publié: DE 3902948 | [1991/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9009063 | Date: | 09.08.1990 | Langue: | DE | [1990/19] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0414838 | Date: | 06.03.1991 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 09.08.1990, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1991/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0414838 | Date: | 22.09.1993 | Langue: | DE | [1993/38] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0414838 | Date: | 28.04.2004 | Langue: | DE | [2004/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.08.1990 | Classification | IPC: | H04B1/66 | [1991/10] | CPC: |
H04B1/66 (EP,US);
G10L19/022 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1991/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINES SIGNALS | [1991/10] | Anglais: | PROCESS FOR TRANSMITTING A SIGNAL | [1991/10] | Français: | PROCEDE DE TRANSMISSION DE SIGNAUX | [1991/10] | Entrée dans la phase régionale | 19.09.1990 | Taxe nationale de base payée | 19.07.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.09.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.09.1990 | Requête en examen déposée [1991/10] | 19.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 18.03.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 24.03.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.04.1993 | Taxe de délivrance payée | 08.04.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
22.06.1994
05.07.1994
ADMISSIBLE DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 100 Potrero Avenue San Francisco, CA 94102 / US Mandataire de l'opposant Hoffmann, Eckart Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 82166 Gräfelfing / DE | [N/P] |
Précédent [1995/17] | |||
Opposant(s) | 01
22.06.1994
05.07.1994
ADMISSIBLE DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 100 Potrero Avenue San Francisco, CA 94102 / US Mandataire de l'opposant Hoffmann, Eckart, Dipl.-Ing. Patentanwalt, Bahnhofstrasse 103 D-82166 Gräfelfing / DE | ||
Précédent [1994/33] | |||
Opposant(s) | 01
22.06.1994
DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION 100 Potrero Avenue San Francisco, CA 94102 / US Mandataire de l'opposant Blumbach Weser Bergen Kramer Zwirner Hoffmann Patentanwälte Bahnhofstrasse 103 D-82166 Gräfelfing / DE | 28.07.1994 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 28.11.1994 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 07.12.1994 | Communication des observations du titulaire du brevet (délai: M06) | 07.06.1995 | Réponse des parties concernées aux observations du titulaire du brevet | 20.10.1995 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 02.02.1996 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 10.06.1997 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M06) | 17.10.1997 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 16.11.1998 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M06) | 22.03.1999 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 24.02.2000 | Date des procédures orales | 14.04.2000 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 14.04.2000 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 24.02.2003 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 05.06.2003 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 18.07.2003 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 28.07.2003 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 26.11.2003 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 02.02.2004 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 25.05.2000 | Recours reçu No. T0559/00 | 08.08.2000 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 08.08.2002 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 08.08.2002 | Date des procédures orales | 20.08.2002 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE2050114 ; | [A]DE3506912 (TELEFUNKEN FERNSEH & RUNDFUNK [DE]) | [A] - IEEE TRANSACTIONS ON ACOUSTICS SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, Band. 34, Nr. 5, Oktober 1986 JOHN P. PRINCEN, AND ALAN BERNARD BRADLEY: "Analysis/Synthesis Filter Bank Design Based on Time Domain Aliasing Cancellation ", | Examen | DE2050114 | DE3506912 | EP0251028 | - N.S. Jayant und P. Noll, Digital coding of waveforms, principles and applications to speech and video", Prentice-Hall Inc.; 1984, ISBN 0-13-211913-7, Seiten xi, xii, 104, 105, 170 bis 173, 244, 245, 418, 419, 564 bis 567, 574, 575, 578 und 579. | Opposition | - Y.B. Yu und A.G. Constantinides, "Variable block size and position transform coding", Proceedings of the fourth European Signal Processing Conference, September 1988, Bd.2, Seiten 1011 bis 1013. | - T.F. Quatieri, Jr, "Minimum and mixed phase speech analysis-synthesis by adaptive homomorphic deconvolution", IEEE Transactions on Acoustics, Speecg abd Signal processing, August 1979, B.D. ASSP-27, Nr. 4, Seiten 328 bis 335 | - N.S. Jayant und P. Noll, Digital coding of waveforms, principles and applications to specch and video", Prentice-Hall Inc.; 1984, ISBN 0-13-211913-7, Seiten xi, xii, 104, 105, 170 bis 173, 244, 245, 418, 564 bis 567, 574, 575, 578 und 579. |