EP0460451 - Procédé de production d'alpha-hydroxyméthyl-kétals [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1991/50] | Procédé de production d'alpha-hydroxyméthylacétals et d'alpha-hydroxyméthyl-kétals | ||
[1995/19] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.03.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.03.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 01.05.1996 [1996/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1991/50] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hermeling, Dieter, Dr. Zum Ordenswald 73 f W-6730 Neustadt / DE | [1991/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91108248.5 | 22.05.1991 | [1991/50] | Numéro de priorité, date | DE19904017575 | 31.05.1990 Format original publié: DE 4017575 | DE19904017576 | 31.05.1990 Format original publié: DE 4017576 | [1991/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0460451 | Date: | 11.12.1991 | Langue: | DE | [1991/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0460451 | Date: | 10.05.1995 | Langue: | DE | [1995/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.10.1991 | Classification | IPC: | C25B3/02 | [1991/50] | CPC: |
C25B3/23 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1991/50] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethyl-ketalen | [1995/19] | Anglais: | Process for the preparation of alpha-hydroxymethyl-ketals | [1995/19] | Français: | Procédé de production d'alpha-hydroxyméthyl-kétals | [1995/19] |
Précédent [1991/50] | Verfahren zur Herstellung von alpha-Hydroxymethylacetalen und alpha-Hydroxymethyl-ketalen | ||
Précédent [1991/50] | Process for the preparation of alpha-hydroxymethylacetals and alpha-hydroxymethyl-ketals | ||
Précédent [1991/50] | Procédé de production d'alpha-hydroxyméthylacétals et d'alpha-hydroxyméthyl-kétals | Procédure d'examen | 06.11.1991 | Requête en examen déposée [1992/01] | 30.04.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.09.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.04.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.05.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.07.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 31.10.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 07.11.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.12.1994 | Taxe de délivrance payée | 07.12.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - ZEITSCHRIFT FÜR NATURFORSCHUNG, Teil B, Band 31B, Nr. 2, 1976, Seiten 175-177; B.F. BECKER et al.: "Elektrochemische Synthesen, V. Die anodische alpha-Hydroxylierung von Isobutyraldehyd" | [AP] - TETRAHEDRON, Band 47, Nr. 4/5, 28. Januar 1991, Seiten 895-905, Pergamon Press plc; G.I. NIKISHIN et al.: "Electrochemical oxidation of ketones in methenol in the presence of alkali metal bromides" |