EP0490136 - Adhésif thermodurcissable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.03.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.03.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.04.1996 [1996/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 20245 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [1992/25] | Pour tous les Etats désignés Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastrasse 48 D-20245 Hamburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
Engeldinger, Hans Karl Holtwisch 12 W-2000 Hamburg 54 / DE | 02 /
Siepmann, Jürgen Kirchenstrasse 7 W-2082 Moorrege / DE | 03 /
Kramer, Jürgen, Dr. Stieglitzweg 30 W-2107 Rosengarten / DE | [1992/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91119842.2 | 21.11.1991 | [1992/25] | Numéro de priorité, date | DE19904039636 | 12.12.1990 Format original publié: DE 4039636 | [1992/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0490136 | Date: | 17.06.1992 | Langue: | DE | [1992/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0490136 | Date: | 20.01.1993 | Langue: | DE | [1993/03] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0490136 | Date: | 03.05.1995 | Langue: | DE | [1995/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.1992 | Classification | IPC: | C09J161/04, C09J161/06, C08K3/00, F16D69/00 | [1993/03] | CPC: |
F16D69/04 (EP,US);
C08G8/00 (EP,US);
C09J161/04 (EP,US);
F16D2069/0475 (EP,US)
|
Précédent IPC [1992/25] | C09J161/04 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1992/25] | Titre | Allemand: | Heisshärtbarer Klebstoff | [1992/25] | Anglais: | Hot setting adhesive | [1992/25] | Français: | Adhésif thermodurcissable | [1992/25] | Procédure d'examen | 12.12.1992 | Requête en examen déposée [1993/05] | 10.03.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.09.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.10.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.11.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.11.1994 | Taxe de délivrance payée | 09.11.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.02.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.10.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP58029850 ; | [A]JP59108072 ; | [A]JP53061645 ; | [X]US4216133 (CRAIG ROBERT S [US], et al); | [Y]US4539343 (NISHIMURA TOSHIAKI [JP]); | [Y]US4268657 (MANZARA ANTHONY P); | [A]US3910857 (PHILLIPS WARREN G) | [Y] - File supplier PAJ/JPO & JP-A-58 029 850 (Matsuhita Denko) 22/2 83, & JP58029850 A 00000000 | [A] - Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 84-191797 & JP-A-59 108 072 (NITTO ELECTRIC) 22. Juni 1984, & JP59108072 A 00000000 | [A] - Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 78-50377A & JP-A-53 061 645 (MATSUSHITA ELECTRIC) 2. Juni 1978, & JP53061645 A 00000000 |