EP0487173 - Dispositif de commande pour fluides, en particulier pour air sous pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 08.04.1994 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.04.1994 | Rejet de la demande | publié le 01.06.1994 [1994/22] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 40027 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1992/22] | Pour tous les Etats désignés MANNESMANN Aktiengesellschaft Postfach 10 36 41 D-40027 Düsseldorf / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sekler, Thomas Zehnerstrasse 14 W-3153 Lahstedt 3 / DE | 02 /
Brausfeld, Walter Rosenweg 5 W-3000 Hannover / DE | 03 /
Möller, Rudolf Külweg 15c W-3007 Gehrden 1 / DE | [1992/22] | Mandataire(s) | Presting, Hans-Joachim, et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 330130 14171 Berlin / DE | [N/P] |
Précédent [1993/09] | Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing., et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Postfach 330130 D-14171 Berlin / DE | ||
Précédent [1992/22] | Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing. Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro Hohenzollerndamm 89 D-14199 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 91250285.3 | 15.10.1991 | [1992/22] | Numéro de priorité, date | DE19904037353 | 20.11.1990 Format original publié: DE 4037353 | [1992/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0487173 | Date: | 27.05.1992 | Langue: | DE | [1992/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.1992 | Classification | IPC: | F15B13/00 | [1992/22] | CPC: |
F15B13/0832 (EP,US);
F15B13/0817 (EP,US);
F15B13/0821 (EP,US);
F15B13/0857 (EP,US);
F15B13/0875 (EP,US);
Y10T137/5109 (EP,US);
Y10T137/87885 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1992/22] | Titre | Allemand: | Steuereinrichtung für fluidische Medien, insbesondere für Druckluft | [1992/22] | Anglais: | Control device for fluids, especially for compressed air | [1992/22] | Français: | Dispositif de commande pour fluides, en particulier pour air sous pression | [1992/22] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Procédure dexamen | 26.05.1992 | Requête en examen déposée [1992/31] | 13.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.02.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.07.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 05.01.1994 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant à la forme [1994/22] | 15.01.1994 | Demande rejetée, date d'effet juridique [1994/22] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.1993 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2504610 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [A]FR2522085 (TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]); | [A]DE3218006 (DAIMLER BENZ AG [DE]); | [A]DE8709604U ; | [X]FR2645602 (FESTO KG [DE]) |