EP0449413 - Polymères [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.10.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR, LU | publié le 09.02.2000 [2000/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | [1991/40] | Inventeur(s) | 01 /
Sarkar, Manish 42 Pierson Road Windsor, Berkshire SL4 5RF / GB | [1991/40] | Mandataire(s) | Johnston, Walter Paul, et al Patents and Trade Marks Section Legal Affairs Department ICI Paints Wexham Road Slough SL2 5DS / GB | [N/P] |
Précédent [1994/50] | Johnston, Walter Paul, et al Patents and Trade Marks Section Legal Affairs Department ICI Paints Wexham Road Slough SL2 5DS / GB | ||
Précédent [1991/40] | Johnston, Walter Paul Patents and Trade Marks Section Legal Affairs Department ICI Paints Wexham Road Slough SL2 5DS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 91301297.7 | 19.02.1991 | [1991/40] | Numéro de priorité, date | GB19900006558 | 23.03.1990 Format original publié: GB 9006558 | GB19900006559 | 23.03.1990 Format original publié: GB 9006559 | [1991/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0449413 | Date: | 02.10.1991 | Langue: | EN | [1991/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0449413 | Date: | 20.12.1995 | Langue: | EN | [1995/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.05.1991 | Classification | IPC: | C08F2/38, C08F8/42, C08F220/00 | [1991/40] | CPC: |
C08F8/42 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1991/40] | Titre | Allemand: | Polymere | [1991/40] | Anglais: | Polymers | [1991/40] | Français: | Polymères | [1991/40] | Procédure d'examen | 31.01.1992 | Requête en examen déposée [1992/14] | 30.08.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.06.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.09.1995 | Taxe de délivrance payée | 22.09.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.1995 | DK | 20.12.1995 | GR | 20.12.1995 | LU | 29.02.1996 | SE | 20.03.1996 | [2000/05] |
Précédent [1998/15] | AT | 20.12.1995 | |
DK | 20.12.1995 | ||
SE | 20.03.1996 | ||
Précédent [1996/42] | AT | 20.12.1995 | |
SE | 20.03.1996 | ||
Précédent [1996/32] | SE | 20.03.1996 | Citations: | Recherche | [A]JP58191703 ; | [A]DE2944092 (AGFA GEVAERT AG [DE]); | [A]DE2945549 (ROEHM GMBH [DE]); | [A]EP0031305 (CIBA GEIGY AG [CH]); | [A]US4429099 (KENNEDY JOSEPH P [US], et al); | [A]WO8600626 (DU PONT [US]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 100, no. 22, May 1984, page 38, abstract no. 175857v, Columbus, Ohio, US; & JP-A-58 191 703 (NITTO ELECTRIC INDUSTRIAL CO.) 09-11-1983 (Cat. A), & JP58191703 A 00000000 |