EP0479633 - Procédé et dispositif de fourniture de gaz à un analyseur à très haute sensibilité [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.1995 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Pour tous les Etats désignés L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Inventeur(s) | 01 /
Molozay, Maurice 1, allée des Charpentiers F-78320 Le Mesnil Saint Denis / FR | 02 /
Loiseau, Gérard 4, rue Robespierre F-78390 Bois d'Arcy / FR | 03 /
Ronge, Catherine 13, rue de l'Espérance F-75013 Paris / FR | [1992/15] | Mandataire(s) | Le Moenner, Gabriel, et al L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay 75321 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [1992/15] | Le Moenner, Gabriel, et al L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude 75, Quai d'Orsay F-75321 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 91402432.8 | 13.09.1991 | [1992/15] | Numéro de priorité, date | FR19900012101 | 02.10.1990 Format original publié: FR 9012101 | [1992/15] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0479633 | Date: | 08.04.1992 | Langue: | FR | [1992/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0479633 | Date: | 21.12.1994 | Langue: | FR | [1994/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.01.1992 | Classification | IPC: | G01N33/00 | [1992/15] | CPC: |
G01N1/22 (KR);
G01N33/0006 (EP,US);
G01N33/0018 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, GB, IT, NL [1992/15] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zur Lieferung von einem Gas an einen sehr empfindlichen Analysator | [1992/15] | Anglais: | Method and apparatus for supplying gas to an analyser with a very high sensitivity | [1992/15] | Français: | Procédé et dispositif de fourniture de gaz à un analyseur à très haute sensibilité | [1992/15] | Procédure d'examen | 18.09.1991 | Requête en examen déposée [1992/15] | 24.05.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.06.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.1994 | Taxe de délivrance payée | 15.09.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.08.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.08.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 21.12.1994 | IT | 21.12.1994 | NL | 21.12.1994 | [2008/02] |
Précédent [2002/25] | ES | 21.12.1994 | |
IT | 21.12.1994 | ||
NL | 21.12.1994 | ||
Précédent [1999/42] | IT | 21.12.1994 | |
NL | 21.12.1994 | ||
Précédent [1995/49] | NL | 21.12.1994 | Citations: | Recherche | [A]EP0370871 (AIR LIQUIDE [FR]); | [A]EP0370151 (AIR LIQUIDE [FR]); | [A]FR2093653 (AVL AG); | [A]US4063446 (FUHRMANN HANS); | [A]US4436699 (NARATO KIYOSHI [JP], et al) |