EP0521939 - UNITE DE MAINTIEN ET DE FERMETURE DE SACS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.11.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2006 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 05.04.2006 [2006/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOLDCOURT LIMITED P1/125 Parl Road London NW8 7JS / GB | [1993/02] | Inventeur(s) | 01 /
LAMBERT, John, Michael P1/125 Park Road London NW8 7JS / GB | [1993/02] | Mandataire(s) | Lightfoot, Robert Oscar, et al c/o Dr. Walther Wolff & Co., 6 Buckingham Gate London SW1E 6JP / GB | [1993/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 91906408.9 | 28.03.1991 | [1993/02] | WO1991GB00477 | Numéro de priorité, date | GB19900007146 | 30.03.1990 Format original publié: GB 9007146 | [1993/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9115402 | Date: | 17.10.1991 | Langue: | EN | [1991/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0521939 | Date: | 13.01.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.1991, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0521939 | Date: | 27.12.1995 | Langue: | EN | [1995/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.10.1991 | Classification | IPC: | B65B67/12 | [1993/02] | CPC: |
B65B67/1244 (EP);
B65B2067/1283 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GR, IT, NL [1993/02] | Titre | Allemand: | BEUTELHALTE- UND -SCHWEISSVORRICHTUNG | [1993/02] | Anglais: | BAG HOLDING AND SEALING UNIT | [1993/02] | Français: | UNITE DE MAINTIEN ET DE FERMETURE DE SACS | [1993/02] | Entrée dans la phase régionale | 19.10.1992 | Taxe nationale de base payée | 19.10.1992 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.10.1992 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.10.1991 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: GB | 19.10.1992 | Requête en examen déposée [1993/02] | 19.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.03.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 02.02.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.04.1995 | Taxe de délivrance payée | 28.04.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.09.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.09.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.1993 | 03   M06   Taxe payée le   24.09.1993 | 31.03.1994 | 04   M06   Taxe payée le   28.09.1994 | 31.03.1995 | 05   M06   Taxe payée le   22.09.1995 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 27.12.1995 | ES | 27.12.1995 | FR | 27.12.1995 | GR | 27.12.1995 | NL | 27.12.1995 | DE | 28.03.1996 | [2006/14] |
Précédent [2003/07] | BE | 27.12.1995 | |
ES | 27.12.1995 | ||
GR | 27.12.1995 | ||
NL | 27.12.1995 | ||
DE | 28.03.1996 | ||
FR | 24.05.1996 | ||
Précédent [2002/25] | BE | 27.12.1995 | |
ES | 27.12.1995 | ||
GR | 27.12.1995 | ||
DE | 28.03.1996 | ||
FR | 24.05.1996 | ||
Précédent [2000/05] | BE | 27.12.1995 | |
GR | 27.12.1995 | ||
DE | 28.03.1996 | ||
FR | 24.05.1996 | ||
Précédent [1996/44] | BE | 27.12.1995 | |
DE | 28.03.1996 | ||
FR | 24.05.1996 | ||
Précédent [1996/42] | BE | 27.12.1995 | |
FR | 24.05.1996 | ||
Précédent [1996/31] | BE | 27.12.1995 | Cité dans | Recherche internationale | CH538401 [ ]; | FR2198872 [ ]; | FR1580334 [ ]; | DE2413065 [ ]; | FR2036310 [ ] |