EP0498235 - Accouplement à membrane ajourée [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.10.1995 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ROTAN GmbH Schultenhofstrasse 22 45475 Mülheim / DE | [N/P] |
Précédent [1992/33] | Pour tous les Etats désignés ROTAN GmbH Schultenhofstrasse 22 D-45475 Mülheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
Hoppe, Rainer, Dr.-Ing. Monstadtstrasse 32 W-4630 Bochum 6 / DE | [1992/33] | Mandataire(s) | Cohausz Hannig Borkowski Wissgott Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [1994/27] | COHAUSZ HASE DAWIDOWICZ & PARTNER Patentanwälte Schumannstrasse 97-99 D-40237 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1994/11] | Cohausz & Florack Patentanwälte Postfach 33 02 29 D-40435 Düsseldorf / DE | ||
Précédent [1992/33] | Cohausz & Florack Patentanwälte Postfach 33 02 29 D-40435 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92101163.1 | 24.01.1992 | [1992/33] | Numéro de priorité, date | DE19910001314U | 06.02.1991 Format original publié: DE 9101314 U | [1992/33] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0498235 | Date: | 12.08.1992 | Langue: | DE | [1992/33] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0498235 | Date: | 24.03.1993 | Langue: | DE | [1993/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0498235 | Date: | 14.12.1994 | Langue: | DE | [1994/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.1993 | Classification | IPC: | F16D3/77 | [1992/33] | CPC: |
F16D3/72 (EP);
F16D3/78 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, LU, NL [1992/33] | Titre | Allemand: | Membrankupplungen mit druchbrochenen Konturmembranen | [1992/33] | Anglais: | Coupling with perforated membrane | [1992/33] | Français: | Accouplement à membrane ajourée | [1992/33] | Procédure d'examen | 08.01.1993 | Requête en examen accéléré déposée | 23.04.1993 | Requête en examen déposée [1993/25] | 05.07.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.1993 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 21.09.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.02.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.03.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.06.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.07.1994 | Taxe de délivrance payée | 26.07.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 15.09.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1994 | 03   M06   Taxe payée le   16.07.1994 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 14.12.1994 | ES | 14.12.1994 | FR | 14.12.1994 | GB | 14.12.1994 | IT | 14.12.1994 | NL | 14.12.1994 | LU | 31.01.1995 | [2004/35] |
Précédent [2002/25] | BE | 14.12.1994 | |
ES | 14.12.1994 | ||
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
LU | 31.01.1995 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [2000/06] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
LU | 31.01.1995 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
IT | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [1995/44] | BE | 14.12.1994 | |
GB | 14.12.1994 | ||
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [1995/42] | BE | 14.12.1994 | |
NL | 14.12.1994 | ||
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [1995/41] | NL | 14.12.1994 | |
FR | 12.05.1995 | ||
Précédent [1995/35] | NL | 14.12.1994 | Citations: | Recherche | [XD]DE8337492U ; | [X]US3041857 (ANDERSON JAMES H, et al); | [X]US4411634 (HAMMELMANN ROBERT W [US]); | [Y]EP0397314 (LUCAS AEROSPACE POWER TRANSMIS [US]); | [Y]US3677031 (ZIERAK STEPHEN J, et al); | [A]FR1021778 (HYDRAULIC COUPLING PATENTS LTD); | [A]FR446977 (ETS DE DION BOUTON [FR]); | [A]US3959988 (MCNAMEE ANTHONY); | [XP]DE9101314U |