EP0532005 - Article absorbant [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 19.10.2001 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.03.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 18.04.2007 [2007/16] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, WI 54956 / US | [N/P] |
Précédent [1999/01] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Précédent [1998/20] | Pour tous les Etats désignés Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956 / US | ||
Précédent [1993/11] | Pour tous les Etats désignés KIMBERLY-CLARK CORPORATION 401 North Lake Street Neenah, Wisconsin 54956-0349 / US | Inventeur(s) | 01 /
Proxmire, Deborah Lynn 7915 County Hwy MM Larsen, Wisconsin 54947 / US | 02 /
Jackson, Wanda Walton 275 Greenmont Circle Alpharetta, Georgia 30201 / US | 03 /
Kollin, Nancy Donaldson 315 Woodchuck Court Roswell, Georgia, 30076 / US | 04 /
Mace, Tamara Lee 1113 Belmont Drive Alpharetta, Georgia 30202 / US | 05 /
McCormack, Ann Louise 2835 Stratfield Drive Cumming, Georgia 30130 / US | 06 /
Schlinz, Daniel Robert 318 Prairie View Drive Appleton, Wisconsin 54915 / US | [1993/11] | Mandataire(s) | Diehl, Hermann O. Th., et al Diehl & Partner GbR Postfach 34 01 15 80098 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/11] | Diehl, Hermann O. Th., Dr., et al Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Patentanwälte Postfach 19 03 65 D-80603 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92115518.0 | 10.09.1992 | [1993/11] | Numéro de priorité, date | US19910757778 | 11.09.1991 Format original publié: US 757778 | [1993/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0532005 | Date: | 17.03.1993 | Langue: | EN | [1993/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0532005 | Date: | 27.11.1996 | Langue: | EN | [1996/48] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP0532005 | Date: | 05.12.2001 | Langue: | EN | [2001/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.01.1993 | Classification | IPC: | A61F13/15 | [1993/11] | CPC: |
A61F13/49009 (EP,US);
A61F13/51121 (EP,US);
A61F13/513 (EP,US);
A61F13/49 (EP,US);
A61F13/49011 (EP,US);
A61F13/491 (EP,US);
A61F13/49413 (EP,US);
A61F13/537 (EP,US);
A61F2013/15284 (EP,US);
A61F2013/49076 (EP,US);
A61F2013/49077 (EP,US);
A61F2013/4948 (EP,US);
A61F2013/51409 (EP,US);
A61F2013/51411 (EP,US);
A61F2013/51441 (EP,US);
A61F2013/51443 (EP,US);
A61F2013/530007 (EP,US);
A61F2013/530014 (EP,US);
A61F2013/530029 (EP,US);
A61F2013/530131 (EP,US);
A61F2013/530226 (EP,US);
A61F2013/530233 (EP,US);
A61F2013/53024 (EP,US);
A61F2013/530255 (EP,US);
A61F2013/530299 (EP,US);
A61F2013/530328 (EP,US);
A61F2013/530343 (EP,US);
A61F2013/53035 (EP,US);
A61F2013/530437 (EP,US);
A61F2013/530481 (EP,US);
A61F2013/530569 (EP,US);
A61F2013/530583 (EP,US);
A61F2013/530591 (EP,US);
A61F2013/530613 (EP,US);
A61F2013/5307 (EP,US);
A61F2013/530708 (EP,US);
A61F2013/530766 (EP,US);
A61F2013/530802 (EP,US);
A61F2013/53445 (EP,US);
A61F2013/53721 (EP,US);
A61F2013/53795 (EP,US);
A61F2013/53908 (EP,US);
| Etats contractants désignés | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1993/11] | Titre | Allemand: | Absorbierender Gegenstand | [1993/11] | Anglais: | Absorbent article | [1993/11] | Français: | Article absorbant | [1993/11] | Procédure d'examen | 10.09.1993 | Requête en examen déposée [1993/45] | 14.06.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 08.03.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.06.1996 | Taxe de délivrance payée | 12.06.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE SCA Hygiene Products AB 405 03 Göteborg / SE Mandataire de l'opposant Romare, Laila Anette Zacco Sweden AB Torggatan 8 Box 142 401 22 Göteborg / SE | 02
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [N/P] |
Précédent [1999/46] | |||
Opposant(s) | 01
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE SCA HYGIENE PRODUCTS AB 405 03 Göteborg / SE Mandataire de l'opposant Romare, Laila Anette Albihns Patentbyra Göteborg AB P.O.Box 142 401 22 Göteborg / SE | ||
02
27.08.1997
10.09.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | |||
Précédent [1997/43] | |||
Opposant(s) | 01
27.08.1997
SCA MOLNLYCKE AB 405 03 Goteborg / SE Mandataire de l'opposant Romare, Laila Anette Albihns.Zacco Torggatan 8 Box 142 401 22 Göteborg / SE | ||
02
27.08.1997
ADMISSIBLE The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OHIO 45202 / US Mandataire de l'opposant Canonici, Jean-Jacques Procter & Gamble European Service GmbH Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 01.10.1997 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 30.03.1998 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 16.06.1998 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 22.05.2001 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 05.07.2001 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 17.07.2001 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 28.09.2001 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Recours après opposition | 26.08.1998 | Recours reçu No. T0905/98 | 26.10.1998 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 05.07.2001 | Révision préjudicielle du recours | 05.07.2001 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 22.05.2001 | Date des procédures orales | 30.05.2001 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 27.11.1996 | SE | 11.09.2001 | BE | 30.09.2001 | [2007/16] |
Précédent [2004/28] | NL | 27.11.1996 | |
SE | 11.09.2001 | ||
Précédent [2003/07] | NL | 27.11.1996 | Citations: | Recherche | [X]EP0439962 (CHICOPEE [US]); | [X]EP0359501 (JOHNSON & JOHNSON INC [CA]); | [Y]EP0173058 (KAO CORP [JP]); | [A]EP0070163 (CHICOPEE [US]); | [A]EP0422504 (KIMBERLY CLARK CO [US]) | par le demandeur | US3523536 | US3768118 | US3663348 | US4578070 | US4681577 | US4699619 | US4585448 | US4798603 | EP0254476 | US4834735 | US4673402 | US4704116 | US4753649 | US4296750 | US3902236 | US4076663 | US4286082 | US4900384 | Opposition | US3523536 | US3768118 | US3663348 | US4578070 | US4681577 | US4699619 | US4585448 | US4798603 | EP0254476 | US4834735 | US4673402 | US4704116 | US4753649 | US4296750 | US3902236 | US4076663 | US4286082 | US4900384 |