EP0548633 - Dispositif pour retenir un véhicule à une rampe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.12.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.12.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.01.1997 [1997/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés VAN WIJK NEDERLAND B.V. Loodsweg 1 NL-8243 PH Lelystad / NL | [1993/26] | Inventeur(s) | 01 /
Dores, Antonio Pereira das Archipel 36-09 NL-8224 HL Lelystad / NL | [1993/26] | Mandataire(s) | Beil, Hans Christoph, et al BEIL, WOLFF & BEIL Rechtsanwälte Postfach 80 01 40 65901 Frankfurt / DE | [N/P] |
Précédent [1993/26] | Beil, Hans Chr., Dr., et al BEIL, WOLFF & BEIL, Rechtsanwälte, Postfach 80 01 40 D-65901 Frankfurt / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92120771.8 | 05.12.1992 | [1993/26] | Numéro de priorité, date | DE19910015804U | 20.12.1991 Format original publié: DE 9115804 U | [1993/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0548633 | Date: | 30.06.1993 | Langue: | DE | [1993/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0548633 | Date: | 31.01.1996 | [1996/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.04.1993 | Classification | IPC: | B65G67/02 | [1993/26] | CPC: |
B65G69/003 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1993/26] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Festhalten eines Fahrzeuges an einer Rampe | [1993/26] | Anglais: | Device for restraining a vehicle on a ramp | [1993/26] | Français: | Dispositif pour retenir un véhicule à une rampe | [1993/26] | Procédure d'examen | 02.10.1993 | Requête en examen déposée [1993/48] | 24.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.05.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.07.1995 | Taxe de délivrance payée | 26.07.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.11.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.11.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4964777 (KLEYNJANS JOSEPH P H [US], et al); | [A]US4861217 (ERLANDSSON KJELL I [US]); | [A]US4674941 (HAGEMAN MARTIN P [US]) |