EP0518597 - Connecteur d'extrémité d'un câble optique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.07.1997 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.1997 | Demande réputée retirée | publié le 10.09.1997 [1997/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés JOHN MEZZALINGUA ASSOC. INC. One Mezzy Lane Manlius New York 13104 / US | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Pour tous les Etats désignés JOHN MEZZALINGUA ASSOC. INC. One Mezzy Lane Manlius, New York 13104 / US | Inventeur(s) | 01 /
Szegda, Andrew R.R.5, Pheasant Run Canastota N.Y. 13032 / US | [1992/51] | Mandataire(s) | Barnard, Eric Edward, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Précédent [1992/51] | Barnard, Eric Edward, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 92305236.9 | 08.06.1992 | [1992/51] | Numéro de priorité, date | US19910713821 | 12.06.1991 Format original publié: US 713821 | US19920832706 | 07.02.1992 Format original publié: US 832706 | [1992/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0518597 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0518597 | Date: | 28.04.1993 | Langue: | EN | [1993/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.1993 | Classification | IPC: | G02B6/36, G02B6/42, G02B6/38 | [1993/17] | CPC: |
G02B6/3897 (EP,US);
G02B6/4471 (US);
G02B6/4248 (EP,US);
G02B6/4277 (EP,US);
G02B6/4292 (EP,US);
G02B6/4416 (EP,US);
|
Précédent IPC [1992/51] | G02B6/36 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1992/51] | Titre | Allemand: | Faseroptischer Kabelabschlussstecker | [1992/51] | Anglais: | Fiber optic cable end connector | [1992/51] | Français: | Connecteur d'extrémité d'un câble optique | [1992/51] | Procédure dexamen | 13.10.1993 | Requête en examen déposée [1993/50] | 19.04.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.10.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 26.06.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.09.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 21.11.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 27.11.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.1997 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1997/37] | 10.04.1997 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1997/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.06.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2096348 (ELLIOTT BROTHERS LONDON LTD); | [A]US4447120 (BORSUK LESLIE M [US]); | [A]WO8606472 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]); | [A]US4842364 (CHEN CHUNG F [US]); | [X]DE3813076 (SIEMENS AG [DE]); | [Y]WO9004799 (DU PONT [US]); | [Y]EP0405666 (PHILIPS NV [NL]) |