EP0572474 - DISPOSITIF DE LIGATURE POUR PARTIES DU CORPS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.1996 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés PRÄMETA Gesellschaft für Präzisionsmetall- und Kunststofferzeugnisse mbH & Co. KG Hardtgenbuscher Kirchweg 111 51107 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1993/49] | Pour tous les Etats désignés PRÄMETA Gesellschaft für Präzisionsmetall- und Kunststofferzeugnisse mbH & Co. KG Hardtgenbuscher Kirchweg 111 D-51107 Köln / DE | Inventeur(s) | 01 /
SIMON, Pal Gangelter Str. 25 D-52538 Gangelt-Hastenrath / DE | 02 /
WEHKING, Wolfgang Im Roggenfeld 16 D-5000 Köln 90 / DE | [1994/05] |
Précédent [1993/49] | 01 /
SIMON, Pal Brucknerweg 23 D-4788 Warstein / DE | ||
02 /
WEHKING, Wolfgang Im Roggenfeld 16 D-5000 Köln 90 / DE | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Dallmeyer, Georg, et al Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | ||
Précédent [1993/49] | Dallmeyer, Georg Patentanwälte Von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92905065.6 | 22.02.1992 | [1993/49] | WO1992EP00381 | Numéro de priorité, date | DE19914105789 | 23.02.1991 Format original publié: DE 4105789 | DE19910002166U | 23.02.1991 Format original publié: DE 9102166 U | DE19914115515 | 11.05.1991 Format original publié: DE 4115515 | [1993/49] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9214410 | Date: | 03.09.1992 | Langue: | DE | [1992/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0572474 | Date: | 08.12.1993 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 03.09.1992, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0572474 | Date: | 19.07.1995 | Langue: | DE | [1995/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 03.09.1992 | Classification | IPC: | A61B17/12, A61M5/42 | [1993/49] | CPC: |
A61M5/425 (EP);
A61B17/1327 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1993/49] | Titre | Allemand: | ABSCHNÜRVORRICHTUNG FÜR KÖRPERTEILE | [1993/49] | Anglais: | CONSTRICTION DEVICE FOR REDUCING THE BLOOD FLOW IN PARTS OF THE BODY | [1993/49] | Français: | DISPOSITIF DE LIGATURE POUR PARTIES DU CORPS | [1993/49] | Entrée dans la phase régionale | 10.07.1993 | Taxe nationale de base payée | 10.07.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.07.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.09.1992 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 10.07.1993 | Requête en examen déposée [1993/49] | 09.12.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.04.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.12.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 24.01.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.04.1995 | Taxe de délivrance payée | 22.04.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.04.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 19.07.1995 | DK | 19.07.1995 | FR | 19.07.1995 | GB | 19.07.1995 | IT | 19.07.1995 | NL | 19.07.1995 | SE | 19.10.1995 | AT | 22.02.1996 | CH | 29.02.1996 | LI | 29.02.1996 | [2006/14] |
Précédent [2003/07] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
IT | 19.07.1995 | ||
NL | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
IT | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Précédent [1998/15] | BE | 19.07.1995 | |
DK | 19.07.1995 | ||
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Précédent [1997/29] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
CH | 29.02.1996 | ||
LI | 29.02.1996 | ||
Précédent [1997/28] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
AT | 22.02.1996 | ||
Précédent [1996/30] | BE | 19.07.1995 | |
GB | 19.07.1995 | ||
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
Précédent [1996/22] | BE | 19.07.1995 | |
SE | 19.10.1995 | ||
FR | 15.12.1995 | ||
Précédent [1996/19] | SE | 19.10.1995 | |
FR | 15.12.1995 | ||
Précédent [1996/11] | SE | 19.10.1995 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE366487 (MISCHA ZOLOTNITZKY, et al); | [X]US1824516 (TYVAND RAYMOND E); | [Y]US2234961 (CANADA PHOEBE L); | [A]US3760803 (BOOTHBY L); | [X]US4314568 (LOVING JAMES A); | [A]US4834802 (PRIER DAVID A [US]) |