EP0565728 - PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT DE GAZ D'ECHAPPEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 16.01.1998 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.03.1998 [1998/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome Kita-ku, Osaka 530 / JP | [N/P] |
Précédent [1993/42] | Pour tous les Etats désignés DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome Kita-ku, Osaka 530 / JP | Inventeur(s) | 01 /
IZUMO, Masanori, Daikin Industries, Ltd. Yodogawaseisakusho 1-1, Nishihitotsuya Settsu-shi Osaka 566 / JP | [1993/42] | Mandataire(s) | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/11] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | ||
Précédent [1993/42] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 92918879.5 | 03.09.1992 | [1993/42] | WO1992JP01126 | Numéro de priorité, date | JP19910226237 | 05.09.1991 Format original publié: JP 22623791 | [1993/42] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9304766 | Date: | 18.03.1993 | Langue: | EN | [1993/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0565728 | Date: | 20.10.1993 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.03.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1993/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0565728 | Date: | 12.03.1997 | Langue: | EN | [1997/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 18.03.1993 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.12.1993 | Classification | IPC: | B01D53/44 | [1994/05] | CPC: |
B01D53/08 (EP,US);
B01D46/24 (EP,US);
B01D53/04 (EP,US);
B01D53/10 (EP,US);
B01D53/38 (EP,US);
B01D2253/102 (EP,US);
B01D2253/108 (EP,US);
B01D2253/3425 (EP,US);
B01D2257/90 (EP,US);
B01D2258/01 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [1993/42] | B01D53/34 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1997/02] |
Précédent [1993/42] | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE | Titre | Allemand: | METHODE UND EINRICHTUNG ZUR BEHANDLUNG VON ABGAS | [1993/42] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING EXHAUST GAS | [1993/42] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE TRAITEMENT DE GAZ D'ECHAPPEMENT | [1993/42] | Entrée dans la phase régionale | 12.05.1993 | Traduction produite | 29.06.1993 | Taxe nationale de base payée | 29.06.1993 | Taxe de recherche payée | 29.06.1993 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.06.1993 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.06.1993 | Requête en examen déposée [1993/42] | 08.07.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.07.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 15.09.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 18.04.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.07.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 22.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 29.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.12.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.09.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 26.07.1993 | BE   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | DE   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | ES   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | FR   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | GB   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | IT   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | NL   M01   Taxe payée le   29.07.1993 | 26.07.1993 | SE   M01   Taxe payée le   29.07.1993 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0021558 (ALLIS CHALMERS [US]) [Y] 1,3,5,7,9 * page 6, line 7 - page 18, line 21; figure 1 *; | [Y]DE4002554 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]) [Y] 1,3,5,7,9 * the whole document *; | [A]EP0405290 (RHEINISCHE BRAUNKOHLENW AG [DE], et al) [A] 1,3,5,6 * column 5, line 16 - column 8, line 2; figures 1,2 *; | [A]EP0253563 (NIRO ATOMIZER AS [DK]); | [A]WO9101792 (STAUDINGER GERNOT [AT]); | [A]EP0196481 (VON ROLL AG [CH]) | Recherche internationale | [X]JPS53147693 (NIPPON ELECTRIC CO); | [A]JPS49133294 ; | [Y]JPS5291790 (HITACHI LTD); | [Y]JPS5292877 (HITACHI LTD); | [A]JPS6051532 (SMIDTH & CO AS F L) |