EP0580972 - Seau en plastique et procédé pour le recouvrir [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [1994/05] | Seau en plastique et procédé pour le recouvrir "le même" | ||
[1997/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.1998 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.1998 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.03.1998 [1998/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schoeller-Plast S.A. 11, route de la Condémine 1680 Romont / CH | [N/P] |
Précédent [1994/05] | Pour tous les Etats désignés Schoeller-Plast S.A. 11, route de la Condémine CH-1680 Romont / CH | Inventeur(s) | 01 /
Umiker, Hans Brunnenwiese 31 CH-8132 Egg / CH | [1994/05] | Mandataire(s) | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Giesshübelstrasse 62 8045 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1994/05] | EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS Horneggstrasse 4 Postfach 473 CH-8034 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 93107965.1 | 17.05.1993 | [1994/05] | Numéro de priorité, date | CH19920002398 | 30.07.1992 Format original publié: CH 239892 | [1994/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0580972 | Date: | 02.02.1994 | Langue: | DE | [1994/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0580972 | Date: | 02.04.1997 | Langue: | DE | [1997/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.09.1993 | Classification | IPC: | B29C63/28, B29C63/14, B29C51/16 | [1994/05] | CPC: |
B29C51/162 (EP);
B29C63/0047 (EP);
B29C63/28 (EP);
B65D25/14 (EP);
B65D25/36 (EP);
B29C2791/006 (EP);
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, IT, LI [1994/05] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Auskleiden eines Kunststoffeimers sowie Kunststoffeimer zur Durchführung des Verfahrens | [1994/05] | Anglais: | Plastic bucket and process for lining the same | [1994/05] | Français: | Seau en plastique et procédé pour le recouvrir | [1997/14] |
Précédent [1994/05] | Seau en plastique et procédé pour le recouvrir "le même" | Procédure d'examen | 08.06.1994 | Requête en examen déposée [1994/32] | 22.09.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.10.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.1996 | Taxe de délivrance payée | 19.12.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.01.1998 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.05.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | EP0242161 [ ]; | FR2449818 [ ]; | FR2132576 [ ]; | FR2079231 [ ]; | US3866816 [ ]; | DE2528232 [ ]; | US3379798 [ ] (MCNASH HOWARD H) | Examen | DE2558232 |