EP0598437 - Elément donneur de colorant contenant des colorants de type dicyanovinylaniline [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.12.1997 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.01.2003 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 19.02.2003 [2003/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Précédent [1994/21] | Pour tous les Etats désignés AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Inventeur(s) | 01 /
Vanmaele, Luc, c/o Agfa-Gevaert N.V. DIE 3800, Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | 02 /
Janssens, Wilhelmus, c/o Agfa-Gevaert N.V. DIE 3800, Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | [1994/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93203136.2 | 10.11.1993 | [1994/21] | Numéro de priorité, date | EP19920203567 | 19.11.1992 Format original publié: EP 92203567 | [1994/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0598437 | Date: | 25.05.1994 | Langue: | EN | [1994/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0598437 | Date: | 19.02.1997 | Langue: | EN | [1997/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.03.1994 | Classification | IPC: | C09B23/14, B41M5/38 | [1994/21] | CPC: |
B41M5/3854 (EP);
C09B23/143 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, DE, FR, GB, NL [1994/21] | Titre | Allemand: | Farbstoffgebendes Element, enthaltend Dicyanovinylanilinfarbstoffe | [1994/21] | Anglais: | Dye-donor element comprising dicyanovinylaniline dyes | [1994/21] | Français: | Elément donneur de colorant contenant des colorants de type dicyanovinylaniline | [1994/21] | Procédure d'examen | 24.10.1994 | Requête en examen déposée [1994/51] | 16.11.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.03.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 09.07.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 21.10.1996 | Taxe de délivrance payée | 21.10.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.11.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1998/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.12.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 19.02.1997 | NL | 19.02.1997 | [2003/08] |
Précédent [1997/49] | BE | 19.02.1997 | Citations: | Recherche | [X]US3189641 (A. BRACK ET. AL.) [X] 1,2 * page 3, table, lines 9 - 11 *; | [A]EP0483801 (KODAK COMPANY) [A] 1-4,9 * page 10 * * abstract *; | JPH03230994 [ ] (MITSUBISHI KASEI CORP.); | JPH02219692 [ ] (MITSUBISHI PAPER MILLS LTD.); | [A]JPS6031563 ; | JPS6031563 [ ] (MITSUBISHI KASEI KOGYO K. K.) [ ] * page 6; examples II-13 *; | [A]FR2364998 (CIBA-GEIGY AG) [A] 1,2 * page 1, line 15 - line 20 * | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19920309), vol. 116, no. 10, Database accession no. 95913a, page 846 [A] 1-4,9 * abstract * * & CHEMICAL ABSTRACTS VOL. 116, FORMULA INDEX, C14-C24 (PART 2 OF 3 PARTS) 1/92-6/92, FORMULA C21H21N3O * * Propanedinitrile, [[4-(butylphenylamino)-2-methoxyphenyl]methylene]- * | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, (19910506), vol. 114, no. 18, Database accession no. 166398h, page 116 [A] 1-4,9 * abstract * * & CHEMICAL ABSTRACTS TWELFTH COLLECTIVE INDEX, VOLUMES 106-115, 1987-1991, C18H16F3NO5-C19H29N3O3Si * * Propanedinitrile, [[4-[(2-methyl-2-propenyl)phenylamino]phenyl]methylene]- * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19850627), vol. 9, no. 153, Database accession no. (C - 288)<1876> , & JP60031563 A 19850218 (MITSUBISHI KASEI KOGYO K. K.) [A] 1,2 * abstract * |