EP0605659 - PROCEDE DE SOUDAGE DE CORPS CARBONES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.01.1997 Base de données mise à jour au 25.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.01.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.03.1997 [1997/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown NJ 07962-2245 / US | [N/P] |
Précédent [1994/28] | Pour tous les Etats désignés AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road, P.O. Box 2245 Morristown, New Jersey 07962-2245 / US | Inventeur(s) | 01 /
MITTENDORF, Donald, L. 1136 East Hope Mesa, AZ 85203 / US | 02 /
WEST, Gary, Allen 122 Lozier Road Budd Lake, New Jersey 07828 / US | [1995/10] |
Précédent [1994/28] | 01 /
MITTENDORF, Donald, L. 1136 East Hope Mesa, AZ 85203 / US | ||
02 /
WEST, Gary, Allen 18 Blakely Avenue Dover, NJ 07801 / US | Mandataire(s) | Poidatz, Emmanuel Ing. E.C.I. Diplomé du C.P.A. Conseil en Brevets d'Invention, 96, Boulevard Malesherbes 75017 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [1994/28] | Poidatz, Emmanuel Ing. E.C.I. Diplomé du C.P.A. Conseil en Brevets d'Invention 96, Boulevard Malesherbes 75017 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 93906307.9 | 23.09.1992 | [1994/28] | WO1992US08063 | Numéro de priorité, date | US19910766466 | 26.09.1991 Format original publié: US 766466 | [1994/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9306061 | Date: | 01.04.1993 | Langue: | EN | [1993/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0605659 | Date: | 13.07.1994 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.04.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1994/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0605659 | Date: | 20.03.1996 | Langue: | EN | [1996/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.04.1993 | Classification | IPC: | C04B37/00 | [1994/28] | CPC: |
C04B35/645 (EP,US);
C04B37/005 (EP,US);
C04B37/006 (EP,US);
C04B41/009 (EP,US);
C04B41/52 (EP,US);
C04B41/89 (EP,US);
C04B2235/6562 (EP,US);
C04B2235/6581 (EP,US);
C04B2237/12 (EP,US);
C04B2237/125 (EP,US);
C04B2237/363 (EP,US);
C04B2237/55 (EP,US);
| C-Set: |
C04B41/009, C04B35/52 (US,EP);
C04B41/52, C04B41/4531, C04B41/515 (EP,US);
C04B41/52, C04B41/455, C04B41/5105 (US,EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1994/28] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM VERBINDEN VON KOHLEBAUTEILEN | [1994/28] | Anglais: | PROCESS FOR BONDING CARBONACEOUS BODIES | [1994/28] | Français: | PROCEDE DE SOUDAGE DE CORPS CARBONES | [1994/28] | Entrée dans la phase régionale | 21.03.1994 | Taxe nationale de base payée | 21.03.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.03.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.03.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 21.03.1994 | Requête en examen déposée [1994/28] | 02.11.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.02.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.04.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 29.08.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.10.1995 | Taxe de délivrance payée | 30.10.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.12.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.09.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR2198909 (SIEMENS AG [DE]); | [A]US3717926 (DERGUNOVA V, et al); | [A]EP0067252 (ADVANCED TECH INC [US]); | [A]EP0357124 (PHILIPS NV [NL]) |