EP0639309 - CIRCUIT LOGIQUE ASYNCHRONE POUR LE FONCTIONNEMENT DIPHASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.10.1997 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.10.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.12.1997 [1997/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1995/08] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
KNAUER, Karl Nockherweg 21 D-8018 Grafing / DE | [1995/08] | Numéro de la demande, date de dépôt | 93911426.0 | 30.04.1993 | [1995/08] | WO1993DE00380 | Numéro de priorité, date | DE19924214981 | 06.05.1992 Format original publié: DE 4214981 | [1995/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO9322838 | Date: | 11.11.1993 | Langue: | DE | [1993/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0639309 | Date: | 22.02.1995 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 11.11.1993, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1995/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0639309 | Date: | 27.12.1996 | Langue: | DE | [1996/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.11.1993 | Classification | IPC: | H03K19/096 | [1995/08] | CPC: |
H03K19/0963 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1995/08] | Titre | Allemand: | ASYNCHRONE LOGIKSCHALTUNG FÜR DEN 2-PHASEN-BETRIEB | [1995/08] | Anglais: | ASYNCHRONOUS LOGIC CIRCUIT FOR 2-PHASE OPERATION | [1995/08] | Français: | CIRCUIT LOGIQUE ASYNCHRONE POUR LE FONCTIONNEMENT DIPHASE | [1995/08] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.1994 | Taxe nationale de base payée | 18.10.1994 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.1994 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.10.1993 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 18.10.1994 | Requête en examen déposée [1995/08] | 19.03.1996 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.06.1996 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.09.1996 | Taxe de délivrance payée | 17.09.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.09.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.04.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.04.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [AP]WO9220156 (SIEMENS AG [DE]) | [A] - ELECTRONICS LETTERS Bd. 25, Nr. 3, 2. Februar 1989, STEVENAGE,HERTS.,(GB) Seiten 215 - 217 PATEL ET AL 'evaluation of self-timed systems for vlsi' | [A] - ELECTRONICS LETTERS Bd. 23, Nr. 6, 12. März 1987, STEVENAGE,HERTS.,(GB) Seiten 269 - 270 LAU 'self:a self -timed systems design technique' |