EP0634879 - Dispositif et procédé pour le traitement de structures de données lors de leur passage à travers un noeud de réseau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 28.06.2003 Base de données mise à jour au 28.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.06.2003 | Demande réputée retirée | publié le 13.08.2003 [2003/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ATecoM GmbH Kaiserstrasse 100 D-52134 Herzogenrath / DE | Pour tous les Etats désignés ASCOM TECH AG Berner Technopark, Morgenstrasse 129 3018 Bern / CH | [N/P] |
Précédent [1995/23] | Pour tous les Etats désignés ATecoM GmbH Kaiserstrasse 100 D-52134 Herzogenrath / DE | ||
Pour tous les Etats désignés ASCOM TECH AG Berner Technopark, Morgenstrasse 129 CH-3018 Bern / CH | |||
Précédent [1995/03] | Pour tous les Etats désignés CADIS GmbH Kaiserstrasse D-52134 Herzogenrath / DE | Inventeur(s) | 01 /
van Loo, Gerrit-Jan Jr . Josklijnenstraat 5b NL-Heerlen / NL | 02 /
Noll, Joachim Brüsseler Ring 75f D-52074 Aachen / DE | 03 /
Schwope, Andreas Morsbacher Strasse 23 D-52146 Würselen / DE | [1995/03] | Mandataire(s) | Zenz, Joachim Klaus, et al ZENZ Patent- und Rechtsanwälte Rüttenscheider Strasse 2 45128 Essen / DE | [N/P] |
Précédent [1996/21] | Zenz, Joachim Klaus, Dipl.-Ing., et al Zenz, Helber, Hosbach & Partner, Patentanwälte, Huyssenallee 58-64 D-45128 Essen / DE | ||
Précédent [1995/03] | Zenz, Joachim Klaus, Dipl.-Ing., et al Zenz, Helber, Hosbach & Partner Patentanwälte Am Ruhrstein 1 D-45133 Essen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 94110591.8 | 07.07.1994 | [1995/03] | Numéro de priorité, date | DE19934323471 | 14.07.1993 Format original publié: DE 4323471 | [1995/03] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0634879 | Date: | 18.01.1995 | Langue: | DE | [1995/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0634879 | Date: | 05.02.1997 | [1997/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.12.1996 | Classification | IPC: | H04Q11/04, H04L12/56 | [1995/03] | CPC: |
H04L49/3081 (EP,US);
H04L49/3009 (EP,US);
H04Q11/0478 (EP,US);
H04L2012/5652 (EP,US);
H04L49/557 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, NL, PT, SE [1995/03] | Titre | Allemand: | Anordnung und Verfahren zum Bearbeiten von Datenstrukturen bei deren Durchlauf durch einen Netzwerkknoten | [1995/03] | Anglais: | Arrangement and method for handling data structures during their flow through a network node | [1995/03] | Français: | Dispositif et procédé pour le traitement de structures de données lors de leur passage à travers un noeud de réseau | [1995/03] | Procédure dexamen | 07.03.1997 | Requête en examen déposée [1997/19] | 25.07.2001 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2001 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2003 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2003/33] | 11.03.2003 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2003/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.01.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.07.2001 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1998 | 05   M06   Taxe payée le   05.01.1999 | 31.07.2002 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPH03187646 ; | [Y]WO8909521 (BELL TELEPHONE MFG [BE], et al) [Y] 17 * page 13, line 20 - line 25 *; | [A]US4493021 (AGRAWAL ANIL K [US], et al) [A] 1,9 * abstract *; | [X]EP0436069 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1,3,4,6,10,11,13,14,16,18 * column 6, line 5 - column 8, line 5 *; | [A]DE4230744 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1,9 * abstract * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19911112), vol. 15, no. 444, Database accession no. (E - 1132), & JP03187646 A 19910815 (OKI ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1-3,5,7-12,15,16,18 * abstract * [Y] 17 |